PDA

Visualizza Versione Completa : Risoluzione quesiti - Materiale testologico per il 13° concorso allievi finanzieri -



Ermesgdf
06-04-12, 09: 01
http://seregno.babybazar.it/Imm/Scheda/blog/notizie/Back-to-school.jpg



Si apre questa discussione per confrontare e chiarire tutti i dubbi e perplessità che avete sul materiale testologico del concorso allievi finanzieri 2012
La prova durerà 70 minuti e le domande saranno 90.


AVVISO IMPORTANTE: ricordare di annerire sempre la risposta corretta indicata nel database anche se in realtà è quella sbagliata. Se riuscirete ad accorgervi di eventuali errori presenti nel vostro foglio test durante lo svolgimento della prova, segnalate il tutto agli addetti di vigilanza dei corrispettivi varchi che vi spiegheranno come procedere.
Questa discussione verrà chiusa il *******, giorno ultimo della prova preliminare.
Si prega di non andare in ot o creare flame.


------------------------------LINK PER IL DOWNLOAD DEL NUOVO PROGRAMMINO QUIZ 13° CONCORSO AAFF --------------- (http://www.2shared.com/document/7OY5dDHq/programmino_quiz__13_aaff.html?)

Attenzione: nel programmino non è stato possibile mettere le schede di matematica e geometria per problemi tecnici, quelle fatele con lo stampato perchè vi aiuterà a prendere confidenza con i calcoli. Intanto per l'avvio del programma dovete premere la combinazione tasti ctrl ed m, per ogni problematica sul programmino contattatemi in privato: Ermesgdf (http://www.militariforum.it/forum/member.php?22581-Ermesgdf)



Specchietto banca dati Concorso allievi finanzieri 2012:

Serie AA-AB: Matematica
Serie EA-EB: Diritto
Serie GA-GB: Geometria
Serie HA-HB: Storia
Serie LA-LB: Significati e sinonimi
Serie MA-MB: Grammatica
Serie OA-OB: Ortografia
Serie SA-SB: Analisi logica
Serie TA-TB: Geografia
QUI (http://www.gdf.gov.it/GdF/it/Concorsi/Pubblici/Anno_2012/Finanzieri_-_750_Allievi/info94805353.html)
trovate la banca dati completa.
Buono studio!

Lo staff della sezione GdiF

Ermesgdf
11-04-12, 14: 03
Questa discussione verrà aperta all'uscita della banca dati

Ermesgdf
11-05-12, 08: 37
Si apre la discussione, in bocca al lupo a tutti

Eco
11-05-12, 10: 43
ragazzi help AA00179 Indicare quale espressione matematica esprime il seguente enunciato: il sestuplo di un dato numero addizionato a dodici unità dà come risultato trentuno. come si risolve?

Ermesgdf
11-05-12, 11: 26
Praticamente è come se ti chiedesse di trovare l'incognita X e quindi di conseguenza ci troviamo ad un eguaglianza:

6x + 12= 31

6x= 31-12

6x= 19

X= 19/6

X= 3,16

Ora se sostituiamo alla x 3,16

Esce questa espressione 31=31
Quindi l'eguagluanza è vera risulta verificata

Eco
11-05-12, 17: 57
AA00016 Per il rivestimento di un salone si utilizzano zoccoletti di cotto lunghi 90 centimetri e ne occorrono 70. Se fossero lunghi 100 centimetri ne occorrerebbero.... aiuto moderatori?

Eco
11-05-12, 18: 33
MODERATORI AIUTATEMI ANCHE IN QUESTA PER FAVORE: AB00157Ogni volta che compare il simbolo # nell'espressione 5##7 - 26##, si deve inserire una cifra (sempre diversa nelle 4 occasioni): a seconda delle cifre inserite la differenza che ne risulta può assumere valori diversi. Il minore è: AIUTOOOO???

Ermesgdf
11-05-12, 21: 44
per la prima:

basta effettuare una semplice proporzione

90:x=100:70

x= 6300/100

63


per la seconda:

semplice nel primo numero i numeri più bassi ovvero 0 e 1 e nel seocndo numero a partire da quello più alto 9 e 8 in modo da far uscire il minor numero, se effettui l'operazione esce il risultato voluto.

p.s. non posso farli tutti io, perchè ho da fare anche una marea di cose vostre, aiutatevi tra di voi e spremete le meningi ;)

Eco
12-05-12, 07: 43
per la prima:

basta effettuare una semplice proporzione

90:x=100:70

x= 6300/100

63


per la seconda:

semplice nel primo numero i numeri più bassi ovvero 0 e 1 e nel seocndo numero a partire da quello più alto 9 e 8 in modo da far uscire il minor numero, se effettui l'operazione esce il risultato voluto.

p.s. non posso farli tutti io, perchè ho da fare anche una marea di cose vostre, aiutatevi tra di voi e spremete le meningi ;)

ok grazie moderatore solo una cosa non mi e chiara nel secondo vanno sempre inseriti 0 e 1 e poi 9e8 ? in tutti gli esercizi cosi?

JUNIOR87
12-05-12, 08: 15
Se non erro la TB00050 è errata .

Quali dei seguenti Paesi non hanno lo stesso fuso
orario?
a) Germania-Italia. b) Regno Unito-Francia. c) Belgio-Danimarca. d) Austria-Spagna.

Mi da come risposta la b ma non dovrebbe essere la d ??Giusto caso mai mi stessi sbagliando io e confondendo .

miamibeach
12-05-12, 09: 02
Se non erro la TB00050 è errata .

Quali dei seguenti Paesi non hanno lo stesso fuso
orario?
a) Germania-Italia. b) Regno Unito-Francia. c) Belgio-Danimarca. d) Austria-Spagna.

Mi da come risposta la b ma non dovrebbe essere la d ??Giusto caso mai mi stessi sbagliando io e confondendo .

mi sa che è la B perchè nel Regno Unito c'è un ora in meno di differenza.... :)

JUNIOR87
12-05-12, 09: 13
mi sa che è la B perchè nel Regno Unito c'è un ora in meno di differenza.... :)

Giusto , perfettamente ragione :-)

Eco
12-05-12, 10: 02
ragazzi qualcuno mi spiega AB00157 il tipo di procedimento che và fatto per questi tipi di esercizi? proprio non lo capisco...

Eco
12-05-12, 13: 43
ragazzi ma nessuno aiutaaaaaaaa??

miamibeach
12-05-12, 14: 12
ragazzi ma nessuno aiutaaaaaaaa??

io sto facendo ancora storia... non ci sono arrivato a matematica... :)

Ermesgdf
12-05-12, 14: 54
Rinnovo l'invito a scrivere solo quesiti qui sopra. Dopo questo avviso si infraziona

Sweetchuck
12-05-12, 15: 11
Io matematica la lascio per ultima

niks
12-05-12, 18: 18
scusatemi ma il programmino non mi funziona su windows 7 perche???

xtheendx
13-05-12, 00: 59
ragazzi qualcuno mi spiega AB00157 il tipo di procedimento che và fatto per questi tipi di esercizi? proprio non lo capisco...
Ogni volta che compare il simbolo # nell'espressione
5##7 - 26##, si deve inserire una cifra (sempre diversa
nelle 4 occasioni): a seconda delle cifre inserite la
differenza che ne risulta può assumere valori diversi.
Il minore è:


procedimento:
devi mettere alle # quattro valori numerici da 0 a 9 distinti tra loro nei quattro casi, in modo tale da trovare il numero minore possibile come risultato della loro sottrazione... nell'atto pratico viene questo
5##7 26##
sostituiamo i valori numerici 0-1 nel primo caso e 9-8 nel secondo caso in modo che dalla sottrazione tra 5017-2698 viene il numero più piccolo possibile che è 2319 cioè risposta b
spero di essere stato il più chiaro possibile

Eco
13-05-12, 07: 49
Ogni volta che compare il simbolo # nell'espressione
5##7 - 26##, si deve inserire una cifra (sempre diversa
nelle 4 occasioni): a seconda delle cifre inserite la
differenza che ne risulta può assumere valori diversi.
Il minore è:


procedimento:
devi mettere alle # quattro valori numerici da 0 a 9 distinti tra loro nei quattro casi, in modo tale da trovare il numero minore possibile come risultato della loro sottrazione... nell'atto pratico viene questo
5##7 26##
sostituiamo i valori numerici 0-1 nel primo caso e 9-8 nel secondo caso in modo che dalla sottrazione tra 5017-2698 viene il numero più piccolo possibile che è 2319 cioè risposta b
spero di essere stato il più chiaro possibile

ok sei stato abbastanza esauriente.. però non capisco una cosa nell esercizio AB00336 che è simile.. come mai non mi esce? faccio lo stesso procedimento 0e1 e poi 8e9 ma niente mi aiuti???

Sweetchuck
13-05-12, 08: 26
Ragazzi la tb 159 è sbagliata vero??

dlluigi
13-05-12, 09: 58
nono si trova li...se cerchi anche su google maps te la fa vedere ...comunque esatta o sbagliata devi rispondere sempre come indicato nella banca dati

Sweetchuck
13-05-12, 10: 30
Come nn detto!!!grazie

Eco
13-05-12, 10: 38
ragazzi ma la OB00030 è sbagliata? mi pare sia la B.. giusto?

xtheendx
14-05-12, 08: 14
ok sei stato abbastanza esauriente.. però non capisco una cosa nell esercizio AB00336 che è simile.. come mai non mi esce? faccio lo stesso procedimento 0e1 e poi 8e9 ma niente mi aiuti???

ci sono...
Ogni volta che compare il simbolo # nell'espressione
9##5 + 82##, si deve inserire una cifra (sempre
diversa nelle 4 occasioni e diversa da ciascuno dei 4
numeri visibili): a seconda delle cifre inserite la
somma che ne risulta può assumere valori diversi. Il
maggiore è:

in questo caso vuole la somma, ed a differenza dell'esercizio precedente, i numeri devono essere tutti diversi, anche di quelli già dati... essendo inoltre una somma, e come risultato vuole il maggiore io metto i numeri più alti..

procedimento
9##5 + 82## numeri usati 9-8-5-2 possiamo inserire quindi i restanti numeri più alti 7-6-4-3

9765+8243=18008 quindi risposta a... fammi sapere se sono stato chiaro... ciao e alla prossima

maxmaxmax
16-05-12, 09: 20
Buongiorno,la SB00164 è errata? Indicano la risposta a ma dovrebbe essere la d, giusto?

miamibeach
16-05-12, 09: 28
Buongiorno,la SB00164 è errata? Indicano la risposta a ma dovrebbe essere la d, giusto?

no no è giusta la A come risposta!!!!

maxmaxmax
16-05-12, 10: 25
potresti spiegarmi come mai?

miamibeach
16-05-12, 15: 58
potresti spiegarmi come mai?

perchè i verbi presenti nella frase sono 4!!! AVREBBE VOLUTO VENIRE - ABBIA MAI IMPARATO - SCIARE - ADORA.. :)

raffa
16-05-12, 17: 21
qualcuno è in grado di risolvere GB00157 senza calcolatrice che calcoli l'arcoseno o l'arcocoseno???
finche si tratta di radice quadrata mi sta bene non usare il calcolatore ma qui si esagera.....

kobranavarro
16-05-12, 21: 13
Salve ragazzi, qualcuno potrebbe spiegarmi come svolgere la domanda Ga00277?? Grazie

maxmaxmax
17-05-12, 08: 29
perchè i verbi presenti nella frase sono 4!!! AVREBBE VOLUTO VENIRE - ABBIA MAI IMPARATO - SCIARE - ADORA.. :)


Grazie :)

maxmaxmax
17-05-12, 10: 17
Salve ragazzi, qualcuno potrebbe spiegarmi come svolgere la domanda Ga00277?? Grazie

50pigreco=2pigreco(R+r)

da cui ricavo che R+r=25

metto a sistema con r=R*2/3

e ottengo r=10 e R=25

applicando la formula A=pigreco(R^2-r^2)=pigreco(225-100)=125pigreco

raffa
17-05-12, 11: 22
50pigreco=2pigreco(R+r)

da cui ricavo che R+r=25

metto a sistema con r=R*2/3

e ottengo r=10 e R=25

applicando la formula A=pigreco(R^2-r^2)=pigreco(225-100)=125pigreco
ma 50pigreco non è la circonferenza esterna?
non sarebbe 50pigreco=2pigreco(R) quindi R=25?
non capisco come mai 50pigreco=2pigreco(R+r)....

maxmaxmax
17-05-12, 12: 12
ma 50pigreco non è la circonferenza esterna?
non sarebbe 50pigreco=2pigreco(R) quindi R=25?
non capisco come mai 50pigreco=2pigreco(R+r)....

perchè ti dice che è il contorno non la circonferenza esterna;quindi considera sia la circonferenza interna che quella esterna

---------------------Aggiornamento----------------------------

avrei una domanda: si può portare una calcolatrice al test?

kobranavarro
17-05-12, 20: 14
perchè ti dice che è il contorno non la circonferenza esterna;quindi considera sia la circonferenza interna che quella esterna

---------------------Aggiornamento----------------------------

avrei una domanda: si può portare una calcolatrice al test?
Grazie!! No la calcolatrice non è ammessa!

RobertoLecce
18-05-12, 18: 27
Ragazzi qualcuno piu ferrato di me potrebbe aiutarti in geometria?
Non riesco a risolvere GB23- GB24-GB49-GB50
Vi ringrazio per il vostro aiuto!!

Andresegovia
18-05-12, 18: 43
maledetta matematica e geometria -.-"""""

Eco
18-05-12, 19: 56
AB00053 {[(-12/35)6 / (18/7)6]2(2+1/2)12} / (-1+2/3)10+ [(-1/6)4/(1/2)4]/(1/3)4 ragazzi c'e un metodo piu veloce per svolgerla?

davicius
18-05-12, 20: 12
AB00053 {[(-12/35)6 / (18/7)6]2(2+1/2)12} / (-1+2/3)10+ [(-1/6)4/(1/2)4]/(1/3)4 ragazzi c'e un metodo piu veloce per svolgerla?

a meno che non hai una memoria d'acciaio la devi per forza svolgere come una qualunque espressione

Sessanta
18-05-12, 21: 32
50pigreco=2pigreco(R+r)

da cui ricavo che R+r=25

metto a sistema con r=R*2/3

e ottengo r=10 e R=25

applicando la formula A=pigreco(R^2-r^2)=pigreco(225-100)=125pigreco

Ammettendo che il tuo procedimento sia giusto, comunque c'è un errore nel punto in cui scrivi:
e ottengo r=10 e R=25
in quanto R non viene 25 bensì 15

Eco
19-05-12, 08: 08
GB 275 AIUTOOOOO Un trapezio è equivalente ad un parallelogrammo
avente la base e l’altezza lunghe rispettivamente 33
cm e 21 cm. Calcolare la misura della base maggiore
del trapezio sapendo che le sue basi sono una 4/5
dell’altra e che l’altezza è 2/3 della base del
parallelogrammo. PLEASE?

kobranavarro
20-05-12, 15: 14
Salve, qualcuno gentilmente mi spiegherebbe la gb 154 grazie

lynx
21-05-12, 09: 51
Qualcuno puo spiegarmi la aa132 e la aa148, AA00297? xD

AA00145 il quadrato di -0,02 è:
a) 0,004. b) -0,004. c) 0,0004. d) -0,0004. d è sbagliata! La risposta corretta è la c non la d!

giogio
21-05-12, 10: 17
GA00131 Un agricoltore ha due campi di grano, uno produce 1,4
Mg e l'altro 997 kg di frumento. Suddivide il raccolto
in sacchi contenenti ciascuno 51 kg di grano. Quanto
pesa ogni sacco di iuta se il peso complessivo dopo la
confezione è di 2.420,5 kg?

maxmaxmax
21-05-12, 14: 57
Ammettendo che il tuo procedimento sia giusto, comunque c'è un errore nel punto in cui scrivi:
e ottengo r=10 e R=25
in quanto R non viene 25 bensì 15

Scusa, errore di battitura. 225 = 15^2[COLOR="NAVY"]

manfreteo
21-05-12, 15: 01
ma secondo voi la SB00120 è giusta o sbagliata!?

ferrarella
21-05-12, 15: 40
Qualcuno puo spiegarmi la aa132 e la aa148, AA00297? xD

AA00145 il quadrato di -0,02 è:
a) 0,004. b) -0,004. c) 0,0004. d) -0,0004. d è sbagliata! La risposta corretta è la c non la d!


nella AA00145 la risposta esatta è la "d" anche se puo non sembrare. resta il segno negativo perchè l'esponente è attribuito al numero e non al segno.. quindi -0,02^2 = -0,0004 invece (- 0,2)^2= +0,04

Jimmipascal
21-05-12, 16: 47
AB00034 perchè mi viene (-17/36)x^12y^7z^8 ???
(mi sto ingrippando!!! sicuro sbaglio una cavolata o sono troppe ore che sto studiando)

ps: ragà io risolvo così per il numero copioso di domande in algebra e geometria: farò solo la metà =) tanto sono sempre le solite regolette da applicare a quesiti diversi.

giogio
22-05-12, 09: 03
GA00131 Un agricoltore ha due campi di grano, uno produce 1,4
Mg e l'altro 997 kg di frumento. Suddivide il raccolto
in sacchi contenenti ciascuno 51 kg di grano. Quanto
pesa ogni sacco di iuta se il peso complessivo dopo la
confezione è di 2.420,5 kg?

nada?

lynx
22-05-12, 09: 51
nella AA00145 la risposta esatta è la "d" anche se puo non sembrare. resta il segno negativo perchè l'esponente è attribuito al numero e non al segno.. quindi -0,02^2 = -0,0004 invece (- 0,2)^2= +0,04
quindi il quadrato di -2 è -4 mentre quello di (-2) è 4?? ma per piacere...

giogio
22-05-12, 10: 25
GA00153 Un triangolo rettangolo ha la misura dell’ipotenusa e
di un cateto rispettivamente di 60 cm e 48 cm;
calcolare l’area del semicerchio costruito sull’altro
cateto.

:secret:

ferrarella
22-05-12, 14: 06
quindi il quadrato di -2 è -4 mentre quello di (-2) è 4?? ma per piacere...

il quadrato di -2 lo devi considerare come -(2)^2 per questo è -4 poi se non ti vuoi fidare fai come credi... aver frequentato la facoltà di matematica a me è servito tu pensala come vuoi!

CIANCICAGNOCCHI
22-05-12, 19: 01
la calcolatrice su puo usare durante il quiz?

SoldatoneGDF
22-05-12, 19: 33
la calcolatrice su puo usare durante il quiz?

No!!! e nemmeno altri apparecchi come il cellulare.
sei soltanto tu, il foglio domande, il foglio risposte e un foglio bianco per i calcoli a mano!

Interpol
23-05-12, 10: 34
Ragazzi per favore una spiegazioni alle domande AA00033 "il doppio di un numero intero diminuito della sua metà è uguale a 30. Calcolare il numero" e AA00043 che richiede di trovare la percentuale di sconto sapendo il costo finale! Grazie! :)

davicius
23-05-12, 12: 30
Ragazzi per favore una spiegazioni alle domande AA00033 "il doppio di un numero intero diminuito della sua metà è uguale a 30. Calcolare il numero" e AA00043 che richiede di trovare la percentuale di sconto sapendo il costo finale! Grazie! :)

devi trovare la chiave di lettura per creare l'equazione nel primo caso viene:
il doppio di un numero sarebbe 2x
diminuito della sua metà - (1/2)x
2x - (1/2)x = 30

risolve l'equazione e viene x= 20

il secondo caso io la risolvo sempre tramite equazione ovvero:

trovo lo sconto applicato che è uguale 480000-462240 = 17760

e scrivo : 480000 • (x/100) = 17760

semplifichi 480000 con 100

e viene x= 17760/4800

x= 3,7

Makbet
23-05-12, 18: 35
gb557 come si fa?

tasim
23-05-12, 18: 46
ragazzi qualcuno mi riesce a spiegare la AA00019??? Grazie.

maxmaxmax
24-05-12, 10: 42
L'apotema di un triangolo equilatero è 31 cm. Calcolare il perimetro di un pentagono regolare che ha la misura del lato pari alla terza parte dell'altezza del triangolo.


Qualche idea su come risolverlo? Grazie

BastardaLaNaja
24-05-12, 19: 09
nono si trova li...se cerchi anche su google maps te la fa vedere ...comunque esatta o sbagliata devi rispondere sempre come indicato nella banca dati

ma quindi le risposte giuste della banca dati il giorno test saranno disposte nella stessa lettera??

kobranavarro
24-05-12, 19: 49
Raga qualcuno che mi spiega la GB00416, Grazie

Makbet
25-05-12, 00: 23
gb416.essendo un triangolo isoscele la sua altezza delimita due triangoli rettangoli.ponendo l'altezza uguale a "x" e sapendo che la base del triangolo rettangolo è uguale a "35/12x" ti puoi trovare l'ipotenusa del triangolo rettangolo che corrisponde al lato obliquo del triangolo isoscele(fatti il disegno e lo capirai meglio).avendo così tutti i lati del triangolo isoscele puoi sommarli e porli uguali al perimetro trovando la "x" cioè l'altezza.Da qui è un gioco da ragazzi.....

---------------------Aggiornamento----------------------------

con il teorema di pitagora ti trovi la misura dell'altro cateto che corrisponde alla misura del diametro della semicirconferenza costruita su di essa.avendo il diametro ti puoi trovare il raggio.avendo il raggio elevandolo al quadrato e dividendo il risultato per 2 ti trovi l'area del semicerchio.

---------------------Aggiornamento----------------------------

essendo equivalenti significa che hanno la stessa area.Quindi trova l'area del parallelogramma,dividila per l'altezza del trapezio,il risultato dividilo per 2.così facendo ti sei trovato la somma delle basi del trapezio.risolvendo questa piccola equazione:4/5x+x=la somma delle basi trovi la base maggiore del trapezio.

---------------------Aggiornamento----------------------------

sono le soluzioni rispettivamente di:gb416,gb153 e gb275.

LELEKAKA
25-05-12, 06: 22
GB00446 Un triangolo isoscele è inscritto in una circonferenza
di raggio 39 cm. Sapendo che l’altezza del triangolo è
i 25/13 del raggio, calcolare l’area del triangolo

filippop
25-05-12, 09: 58
edit

Interpol
25-05-12, 11: 07
Gira voce che tutte le domande "B" valgano qualcosa in più rispetto alle relative "A", io avendo fatto questo concorso in passato non ho mai notato questa differenza; o almeno nn è mai stata specificata da nessuno! Qualcuno che ha prove certe potrebbe rispondere a questa domanda?? Chiedo in particolare ai moderatori del forum che sembrano molto più preparati di tutti noi! Grazie in anticipo!

FABIOSDI
25-05-12, 11: 16
io sono 2 anni che faccio sto concorso ed è proprio vero le b valgono di più delle a ma non ho mai capito quanto valgono se il doppio o quasi il triplo delle a

Makbet
25-05-12, 11: 49
GB00446 Un triangolo isoscele è inscritto in una circonferenza
di raggio 39 cm. Sapendo che l’altezza del triangolo è
i 25/13 del raggio, calcolare l’area del triangolo

gb446:fatti il disegno.ricava la misura dell'altezza.sottrai al diametro la misura dell'altezza,il risultato sommalo con il raggio,così facendo ti sarai trovato la distanza tra la base del triangolo(che corrisponde ad una corda della circonferenza) e il centro della circonferenza.applicando il teorema di pitagora ti troverai la misura di metà della base del triangolo.avendo la base è praticamente fatta.....

---------------------Aggiornamento----------------------------

Mg corrisponde a tonnellate.Somma i kg di frumento e dividi il risultato per 51 ottenendo così il numero di sacchi.ora dividi il peso complessivo dopo la confezione per il numero di sacchi e sottrai al risultato 51.

---------------------Aggiornamento----------------------------

soluzioni di gb446 e ga131

kobranavarro
25-05-12, 15: 44
[QUOTE=Makbet;1649892]gb416.essendo un triangolo isoscele la sua altezza delimita due triangoli rettangoli.ponendo l'altezza uguale a "x" e sapendo che la base del triangolo rettangolo è uguale a "35/12x" ti puoi trovare l'ipotenusa del triangolo rettangolo che corrisponde al lato obliquo del triangolo isoscele(fatti il disegno e lo capirai meglio).avendo così tutti i lati del triangolo isoscele puoi sommarli e porli uguali al perimetro trovando la "x" cioè l'altezza.Da qui è un gioco da ragazzi.....[COLOR="NAVY"]
In primis ti ringrazio per la risposta.. visto che però sono ottuso sulla geometri ( XD ) potresti spiegare meglio, perchè non so da dove partire, il disegno l'ho fatto,( capendo che il lato obliquo e l'ipotenusa) però avendo il perimetro e 35/6 non so da dove partire xD ti ringrazio ancora

Makbet
25-05-12, 17: 04
[QUOTE=Makbet;1649892]gb416.essendo un triangolo isoscele la sua altezza delimita due triangoli rettangoli.ponendo l'altezza uguale a "x" e sapendo che la base del triangolo rettangolo è uguale a "35/12x" ti puoi trovare l'ipotenusa del triangolo rettangolo che corrisponde al lato obliquo del triangolo isoscele(fatti il disegno e lo capirai meglio).avendo così tutti i lati del triangolo isoscele puoi sommarli e porli uguali al perimetro trovando la "x" cioè l'altezza.Da qui è un gioco da ragazzi.....[COLOR="NAVY"]
In primis ti ringrazio per la risposta.. visto che però sono ottuso sulla geometri ( XD ) potresti spiegare meglio, perchè non so da dove partire, il disegno l'ho fatto,( capendo che il lato obliquo e l'ipotenusa) però avendo il perimetro e 35/6 non so da dove partire xD ti ringrazio ancora

il lato obliquo è l'ipotenusa e l'altezza è un cateto del triangolo rettangolo che essa delimita.ponendo l'altezza uguale a"x" e sapendo che la base del triangolo rettangolo è 35/12x(cioè la metà della base del triangolo isoscele) ti puoi ricavare la misura dell'altro cateto con il teorema di pitagora,ma sempre in funzione di "x".per trovare la"x"(cioè l'altezza)entra in gioco il perimetro.devi porre lato obliquo per due + la base=perimetro.risolvi l'equazione e sei a cavallo.

kobranavarro
25-05-12, 17: 56
[QUOTE=kobranavarro;1650388]

il lato obliquo è l'ipotenusa e l'altezza è un cateto del triangolo rettangolo che essa delimita.ponendo l'altezza uguale a"x" e sapendo che la base del triangolo rettangolo è 35/12x(cioè la metà della base del triangolo isoscele) ti puoi ricavare la misura dell'altro cateto con il teorema di pitagora,ma sempre in funzione di "x".per trovare la"x"(cioè l'altezza)entra in gioco il perimetro.devi porre lato obliquo per due + la base=perimetro.risolvi l'equazione e sei a cavallo.
Ok grazie :D :D

Sessanta
25-05-12, 22: 20
la ta00124 d geografia è sbagliata perche chiede quale provincia confina con l'emilia, mentre dalle possibili risposte è ovvio che volessero chiedere quale NON confina (visto che mette 3 provincie confinanti e poi il friuli).
per giunta è errata pure la risposta che segnalano corretta, in questi casi al quiz bisogna rispondere in maniera errata come da banca dati o segnalare alla commissione la cosa ( che provvederà a mettere la domanda di Riserva)


che percentuale di errori state commettendo nei quiz esclusa mat e geom?

Prendi una cartina dell'Italia, rileggiti con più attenzione la domanda e ...non confonderci le idee.

kobranavarro
26-05-12, 13: 39
rafa domanda gb 000557

Eco
26-05-12, 14: 37
AB00011 Qual è il M.C.D. tra i numeri 525; 1925 e 3325? MI AIUTATE?

Sessanta
26-05-12, 16: 34
AB00011 Qual è il M.C.D. tra i numeri 525; 1925 e 3325? MI AIUTATE?

Sei tu che devi aiutare noi a capire. Presuppongo che tu sappia cosa sia e come si trova il M.C.D.- E se lo sai dov'è il problema?

davicius
26-05-12, 16: 44
AB00011 Qual è il M.C.D. tra i numeri 525; 1925 e 3325? MI AIUTATE?

M.C.D : si prendono i fattori comuni , una sola volta, con il minimo esponente.
M.c.m.: si prendono i fattori comuni e non comuni una sola volta con il massimo esponente

devi scomporre i 3 numeri che hai in fattori primo trovando il loro numero per cui sono divisibili

esempio 525 è uguale a 5^2 • 3 • 7

fai la stessa cosa per gli altri due numeri e poi prendi i fattori comuni , una sola volta, con il minimo esponente

Eco
26-05-12, 20: 48
grazie

miamibeach
27-05-12, 19: 31
ragazzi non riesco a risolvere la GA00065!!!! MI aiutate??
Calcolare la misura del perimetro di un triangolo rettangolo in cui un cateto misura 6 cm e la cui superficie misura 24 cm2.

Makbet
28-05-12, 10: 41
ragazzi non riesco a risolvere la GA00065!!!! MI aiutate??
Calcolare la misura del perimetro di un triangolo rettangolo in cui un cateto misura 6 cm e la cui superficie misura 24 cm2.

ga65:moltiplica l'area per 2 e dividi il risultato per la misura del cateto.in questa maniera ti sarai trovato la misura dell'altro cateto.con il teorema di Pitagora trovati la misura dell' ipotenusa.adesso puoi trovarti il perimetro.

manfreteo
28-05-12, 11: 15
Ragà..ma la domanda AB00431 come si risolve!?

miamibeach
28-05-12, 11: 20
ga65:moltiplica l'area per 2 e dividi il risultato per la misura del cateto.in questa maniera ti sarai trovato la misura dell'altro cateto.con il teorema di Pitagora trovati la misura dell' ipotenusa.adesso puoi trovarti il perimetro.

grazieee!!! :D

miamibeach
28-05-12, 13: 39
Ogni 3 o 4 esercizi mi blocco e non so andare avanti...GA00152 Determinare l'area di un rettangolo che ha la base di 50 cm ed il cui perimetro è uguale alla circonferenza di un cerchio la cui superficie misura 784π cm2.

Brutale
28-05-12, 14: 37
Salve Ragazzi!
Qualcuno di voi ha inserito nel programmino quiz matematica e geometria? ho provato ma non mi vengono fuori le risposte. vorrei provare a fare una prova d'esame con tutti i quesiti e con i 70 minuti a disposizione che ci daranno all'esame.
se qualcuno l'avesse fatto, mi potrebbe contattare in privato?
grazie

LELEKAKA
28-05-12, 18: 54
ab 42 la sapete?

Sessanta
28-05-12, 19: 35
Ogni 3 o 4 esercizi mi blocco e non so andare avanti...GA00152 Determinare l'area di un rettangolo che ha la base di 50 cm ed il cui perimetro è uguale alla circonferenza di un cerchio la cui superficie misura 784π cm2.

Con il cuore ti ho già consigliato di prendere ripetizione da un docente. La spesa che andresti ha sopportare è un investimento per il futuro. Hai risposto "mia sorella di 17 anni è un ottima insegnante.... :) . Se vuoi superare questo concorso devi essere preparato in matematica e geometria. Se no desisti.

miamibeach
28-05-12, 20: 51
Con il cuore ti ho già consigliato di prendere ripetizione da un docente. La spesa che andresti ha sopportare è un investimento per il futuro. Hai risposto "mia sorella di 17 anni è un ottima insegnante.... :) . Se vuoi superare questo concorso devi essere preparato in matematica e geometria. Se no desisti.

infatti mia sorella mi stà aiutando ma non possiamo saperle fare tutte... questa discussione serve per aiutarci tra di noi a risolvere le domande... quindi non preoccuparti per me "papà".... ahhaah :D

Eco
29-05-12, 08: 44
AA00033 Il doppio di un numero intero diminuito della sua metà
è uguale a 30. Calcolare il numero. HELP?

JUNIOR87
29-05-12, 09: 21
AA00033 Il doppio di un numero intero diminuito della sua metà
è uguale a 30. Calcolare il numero. HELP?

Il doppio di 20 è 40 ....diminuito della sua metà , 20 -10 =10 , è 30 .......40 -10 = 30

clenoce
29-05-12, 09: 23
AA00033 Il doppio di un numero intero diminuito della sua metà
è uguale a 30. Calcolare il numero. HELP?

allora il numero che devi trovare è x per cui:
il doppio del numero intero 2x diminuito per la sua metà (x/2)[che equivale scrivere (1/2)x] è uguale a 30 perciò
2x-(1/2)x = 30

sottrai x/2 a 2x e hai (3/2)x = 30

3/2 va dall'altra parte diventando 2/3 perciò avrai

x= (30*2)/3 e cioè x=20

JUNIOR87
29-05-12, 09: 24
Comunque ragazzi la GA213 è sbagliata o sono io l'impedito ? cioè l'area del rombo avendo le due diagonali dovrebbe essere A=(d1*d2)/ 2 , se metto i valori non mi esce che sono 18 cm e 2,4 ma se inserisco 18 e 24 mi esce . Coincidenza di un mio errore o è sbagliata la domanda ?

clenoce
29-05-12, 09: 26
Comunque ragazzi la GA213 è sbagliata o sono io l'impedito ? cioè l'area del rombo avendo le due diagonali dovrebbe essere A=(d1*d2)/ 2 , se metto i valori non mi esce che sono 18 cm e 2,4 ma se inserisco 18 e 24 mi esce . Coincidenza di un mio errore o è sbagliata la domanda ?

leggi bene guarda che 18 è in cm mentre 2,4 è in dm quindi sono 24 cm

JUNIOR87
29-05-12, 09: 29
leggi bene guarda che 18 è in cm mentre 2,4 è in dm quindi sono 24 cm

Caspita è verissimo che errore , grazie mille non me ne sono proprio accorto .

Eco
29-05-12, 11: 17
allora il numero che devi trovare è x per cui:
il doppio del numero intero 2x diminuito per la sua metà (x/2)[che equivale scrivere (1/2)x] è uguale a 30 perciò
2x-(1/2)x = 30

sottrai x/2 a 2x e hai (3/2)x = 30

3/2 va dall'altra parte diventando 2/3 perciò avrai

x= (30*2)/3 e cioè x=20

grazie mille

---------------------Aggiornamento----------------------------

AA00069 Dividere la somma tra + 9 e – 1 per la differenza tra
– 5 e – 1. HELP???

---------------------Aggiornamento----------------------------

AA00088 Se un orto viene coltivato per 1/3 a zucchine, per 2/15
a melanzane e per 2/5 a pomodori, quale frazione
dell’orto non viene coltivata? HELP????

clenoce
29-05-12, 11: 37
grazie mille

---------------------Aggiornamento----------------------------

AA00069 Dividere la somma tra + 9 e – 1 per la differenza tra
– 5 e – 1. HELP???

---------------------Aggiornamento----------------------------

AA00088 Se un orto viene coltivato per 1/3 a zucchine, per 2/15
a melanzane e per 2/5 a pomodori, quale frazione
dell’orto non viene coltivata? HELP????


AA00069 [9+(-1)]/[-5-(-1)] equivale a dire (9-1)/(-5+1) e cioè 8/(-4) = -2


AA00088 si fa (1/3)+(2/15)+(2/5) = (15/15) sommi la prima parte e hai (13/15)=(15/15) quindi hai (13/15) coltivati e (2/15) non coltivati

Eco
29-05-12, 13: 05
AA00069 [9+(-1)]/[-5-(-1)] equivale a dire (9-1)/(-5+1) e cioè 8/(-4) = -2


AA00088 si fa (1/3)+(2/15)+(2/5) = (15/15) sommi la prima parte e hai (13/15)=(15/15) quindi hai (13/15) coltivati e (2/15) non coltivati

grazie mille... davvero.. altro intoppo... AA00132 Un terreno è coltivato per i 5/14 a mais e per i 2/7 a
orzo; i 25 ettari residui sono coltivati ad avena. Qual è
l'estensione dell'intero terreno? Quanti ettari sono
coltivati a mais? E quanti a orzo? HELP???

clenoce
29-05-12, 13: 25
grazie mille... davvero.. altro intoppo... AA00132 Un terreno è coltivato per i 5/14 a mais e per i 2/7 a
orzo; i 25 ettari residui sono coltivati ad avena. Qual è
l'estensione dell'intero terreno? Quanti ettari sono
coltivati a mais? E quanti a orzo? HELP???

Allora sta qua va spiegata. noi sappiamo che (5/14)+(2/7)+25 = intero terreno
sommando 5/14 e 2/7 abbiamo che 9/14 sono coltivati tra mais e orzo mentre 25 ettari che si può intuire che equivalgono a 5/14 di terreno sono coltivati ad avena. Adesso che sappiamo quanto equivalgono 25 ettari rispetto a tutto il terreno facciamo la proporzione per vedere quanto è esteso il terreno per cui avremo che 25 ettari stanno a (5/14) come x sta a tutto il terreno cioè (14/14) vale a dire 1 quindi: 25: (5/14) = x : 1 la x si trova facendo prodotto degli estremi diviso il medio quindi x=(25*1)/(5/14) che equivale a dire (25*14)/5 che è uguale a 70 che è l'estensione totale del terreno. Ottenuto ciò si fa (70*5)/14 = 25 e sono gli ettari coltivati a mais e (70*2)/7= 20 e sono gli ettari coltivati ad orzo

Eco
29-05-12, 15: 26
Allora sta qua va spiegata. noi sappiamo che (5/14)+(2/7)+25 = intero terreno
sommando 5/14 e 2/7 abbiamo che 9/14 sono coltivati tra mais e orzo mentre 25 ettari che si può intuire che equivalgono a 5/14 di terreno sono coltivati ad avena. Adesso che sappiamo quanto equivalgono 25 ettari rispetto a tutto il terreno facciamo la proporzione per vedere quanto è esteso il terreno per cui avremo che 25 ettari stanno a (5/14) come x sta a tutto il terreno cioè (14/14) vale a dire 1 quindi: 25: (5/14) = x : 1 la x si trova facendo prodotto degli estremi diviso il medio quindi x=(25*1)/(5/14) che equivale a dire (25*14)/5 che è uguale a 70 che è l'estensione totale del terreno. Ottenuto ciò si fa (70*5)/14 = 25 e sono gli ettari coltivati a mais e (70*2)/7= 20 e sono gli ettari coltivati ad orzo


grazie amico mi stai aiutando davvero tantissimo... AA00143 Un informatore scientifico visita tre diversi studi
medici rispettivamente ogni 3 mesi, ogni 2 mesi e
ogni 5 mesi. Se oggi ha visitato contemporaneamente i
tre studi medici, dopo quanti mesi li visiterà ancora
contemporaneamente? HELP???

clenoce
29-05-12, 16: 07
grazie amico mi stai aiutando davvero tantissimo... AA00143 Un informatore scientifico visita tre diversi studi
medici rispettivamente ogni 3 mesi, ogni 2 mesi e
ogni 5 mesi. Se oggi ha visitato contemporaneamente i
tre studi medici, dopo quanti mesi li visiterà ancora
contemporaneamente? HELP???

basta che fai il minimo comune multiplo moltiplicando 3*2*5 = 30

redrose
29-05-12, 18: 35
aiutatemi vi pregooooo! Non riesco a risolvere la AA117, ma come si fa a fare il calcolo di quella percentuale?? le ho provate tutte ma nn mi riesce :(

Brutale
29-05-12, 19: 43
aiutatemi vi pregooooo! Non riesco a risolvere la AA117, ma come si fa a fare il calcolo di quella percentuale?? le ho provate tutte ma nn mi riesce :(

25250*12/100 = 3030

25250-3030= 22220euro quanto il negoziante ha speso x la merce

redrose
29-05-12, 20: 01
quindi per avere il risultato devo per forza fare la prova con tutti e 4 i risultati?
ora sappiamo che il risultato è 25250 perchè c'è la risposta scritta vicino! ma se nn c'era scritta avrei dovuto per forza fare le prove con tutte e 4 le risposte? non c'è nessun calcolo per sapere subito il risultato? spero tu abbia capito cosa intendo dire, grazie comunque per la risposta! :)

25250*12/100 = 3030

25250-3030= 22220euro quanto il negoziante ha speso x la merce

davicius
29-05-12, 20: 45
quindi per avere il risultato devo per forza fare la prova con tutti e 4 i risultati?
ora sappiamo che il risultato è 25250 perchè c'è la risposta scritta vicino! ma se nn c'era scritta avrei dovuto per forza fare le prove con tutte e 4 le risposte? non c'è nessun calcolo per sapere subito il risultato? spero tu abbia capito cosa intendo dire, grazie comunque per la risposta! :)

ma no non è cosi' mica al concorso già sai le risposte si applica la formula del tasso di sconto con la frazione complementare:

22220 è l'importo scontato
12% è il tasso di sconto
ci dobbiamo trovare l'importo totale:

importo totale = (importo scontato)/ 1 - (tasso di sconto/100)

quindi :

Itot. = 22220 / 1-(12/100)

semplifica 12 con 100 ecc ecc , se fai bene le operazioni vedrai che ti trovi con il risultato

Eco
30-05-12, 07: 51
basta che fai il minimo comune multiplo moltiplicando 3*2*5 = 30

grazie amico davvero.. AA00170 Alla sagra del paese Anna e Paola spendono
complessivamente € 35. Quanto ha speso Anna
sapendo che Paola ha speso € 7 in meno rispetto ad
Anna? HELP??? grazie ancora..

clenoce
30-05-12, 08: 59
grazie amico davvero.. AA00170 Alla sagra del paese Anna e Paola spendono
complessivamente € 35. Quanto ha speso Anna
sapendo che Paola ha speso € 7 in meno rispetto ad
Anna? HELP??? grazie ancora..

Allora sappiamo che Anna (A) e Paola (P) hanno speso 35 euro per cui A+P=35 inoltre sappiamo che Paola (P) ha speso 7 euro in meno di Anna (A) quindi P=A-7 sostituiamo quest'ultima nella prima avremo che A+A-7=35 che equivale a dire 2A=35+7 cioè 2A=42 e quindi A = 21

redrose
30-05-12, 09: 17
grazie mille! mi sei stato d'aiuto :)

ma no non è cosi' mica al concorso già sai le risposte si applica la formula del tasso di sconto con la frazione complementare:

22220 è l'importo scontato
12% è il tasso di sconto
ci dobbiamo trovare l'importo totale:

importo totale = (importo scontato)/ 1 - (tasso di sconto/100)

quindi :

Itot. = 22220 / 1-(12/100)

semplifica 12 con 100 ecc ecc , se fai bene le operazioni vedrai che ti trovi con il risultato

Eco
30-05-12, 10: 07
Allora sappiamo che Anna (A) e Paola (P) hanno speso 35 euro per cui A+P=35 inoltre sappiamo che Paola (P) ha speso 7 euro in meno di Anna (A) quindi P=A-7 sostituiamo quest'ultima nella prima avremo che A+A-7=35 che equivale a dire 2A=35+7 cioè 2A=42 e quindi A = 21

grazie infinite... se puoi aiutami anche in questa.. AA00209 Sottraendo ad un numero il doppio della somma dello
stesso numero con 3 si ottiene – 18; calcolare il
numero. HELP???

clenoce
30-05-12, 10: 22
grazie infinite... se puoi aiutami anche in questa.. AA00209 Sottraendo ad un numero il doppio della somma dello
stesso numero con 3 si ottiene – 18; calcolare il
numero. HELP???

il numero da trovare è x quindi sottraendo a un numero x il doppio della somma dello stesso con 3, quindi 2(x+3), si ottiene -18 perciò equivale a scrivere che x-2(x+3)=-18

x-2x-6 = - 18 sommo x con - 2x e porto il -6 dall'altra parte
-x = -18+6 sommo -18 e + 6
-x = -12 cambio di segno a sinistra e a destra
x = 12

Eco
30-05-12, 10: 28
il numero da trovare è x quindi sottraendo a un numero x il doppio della somma dello stesso con 3, quindi 2(x+3), si ottiene -18 perciò equivale a scrivere che x-2(x+3)=-18

x-2x-6 = - 18 sommo x con - 2x e porto il -6 dall'altra parte
-x = -18+6 sommo -18 e + 6
-x = -12 cambio di segno a sinistra e a destra
x = 12

AA00217 All'ingrosso una cassa di 15 Kg di pere costa € 36.
Sapendo che un fruttivendolo la rivende a € 45, quanto
è il suo guadagno in percentuale? HELP???

clenoce
30-05-12, 10: 51
AA00217 All'ingrosso una cassa di 15 Kg di pere costa € 36.
Sapendo che un fruttivendolo la rivende a € 45, quanto
è il suo guadagno in percentuale? HELP???

allora prima di tutto si calcola il guadagno facendo 45 - 36 = 9 adesso con una proporzione si calcola la percentuale del guadagno sul prezzo di acquisto e si fa
36:100 = 9: x quindi per trovare la x basta fare 900/36 = 25 che sarà la percentuale di guadagno

Eco
30-05-12, 10: 55
allora prima di tutto si calcola il guadagno facendo 45 - 36 = 9 adesso con una proporzione si calcola la percentuale del guadagno sul prezzo di acquisto e si fa
36:100 = 9: x quindi per trovare la x basta fare 900/36 = 25 che sarà la percentuale di guadagno

aiutami anche in questa per favore.. AA00230 Quale somma deve essere depositata in banca all’1,7%
per ottenere una rendita annua pari a € 340 mensili? cmq grazie davvero..

clenoce
30-05-12, 11: 07
aiutami anche in questa per favore.. AA00230 Quale somma deve essere depositata in banca all’1,7%
per ottenere una rendita annua pari a € 340 mensili? cmq grazie davvero..

allora 340 sono mensili quindi te li moltiplichi per 12 e hai l'interessa annuo cioè 4080 questa somma la dividi per il tasso di interesse di 1.7% cioè 0.017 e come risultato hai 240000

la formula generale comunque è (340*12)/0.017

Eco
30-05-12, 12: 18
allora 340 sono mensili quindi te li moltiplichi per 12 e hai l'interessa annuo cioè 4080 questa somma la dividi per il tasso di interesse di 1.7% cioè 0.017 e come risultato hai 240000

la formula generale comunque è (340*12)/0.017

AA00271 Un fruttivendolo acquista all'ingrosso una cassa di 140
kg di pomodori pagandola € 35. Se la rivende a € 42,
quanto è il suo guadagno per ogni kg di pomodori?

clenoce
30-05-12, 13: 09
AA00271 Un fruttivendolo acquista all'ingrosso una cassa di 140
kg di pomodori pagandola € 35. Se la rivende a € 42,
quanto è il suo guadagno per ogni kg di pomodori?

stai proprio in difficoltà con la matematica :D...comunque fai (42-35)/140

Eco
30-05-12, 13: 31
stai proprio in difficoltà con la matematica :D...comunque fai (42-35)/140

si amico e ti ringrazio per gli aiuti

clenoce
30-05-12, 13: 45
si amico e ti ringrazio per gli aiuti

tranquillo finchè le cose sono così semplici non mi costa nulla :D

Eco
30-05-12, 13: 52
tranquillo finchè le cose sono così semplici non mi costa nulla :D

AA00290 Un tappezziere ha venduto 1/5 di una stoffa, poi
ancora 20 m e così ha venduto i 3/5 della pezza. La
pezza è quindi lunga… HELP???

AA00297 Un barista ha acquistato allo stesso prezzo al litro una
certa quantità di tè al limone e tè alla pesca spendendo
rispettivamente € 1320 e € 1680. Calcolare la quantità
dei due tipi di tè sapendo che quello alla pesca era
3000 litri in più di quello al limone. HELP???

Makbet
30-05-12, 14: 26
aa 290:20 m di stoffa equivale a 2/5 del totale.Di conseguenza 1/5 è uguale a 10m, quindi 5/5 (il totale) sarà 50m

aa297: per risolvere il quesito devi fare la seguente proporzione:1322:1680=x:x+3000 dove x sarà la quantità di té al limone e x+3000 la quantità di té alla pesca

clenoce
30-05-12, 14: 35
aa 290:20 m di stoffa equivale a 2/5 del totale.Di conseguenza 1/5 è uguale a 10m, quindi 5/5 (il totale) sarà 50m

aa297: per risolvere il quesito devi fare la seguente proporzione:1322:1680=x:x+3000 dove x sarà la quantità di té al limone e x+3000 la quantità di té alla pesca

giusto

Eco
30-05-12, 14: 44
giusto

clenoce quindi è come dice makbet? anche AA290 ?

---------------------Aggiornamento----------------------------

makbet potresti scrivere tutto il procedimento di AA297?

Walterix
30-05-12, 16: 06
MIsono sbagliato

Eco
30-05-12, 17: 37
AA00365 Un rubinetto riempie un serbatoio della capacità di 80
hl in 3 ore e 20 minuti. Calcolare in quanto tempo
verserebbe 60 hl. ???

Makbet
30-05-12, 19: 58
AA00365 Un rubinetto riempie un serbatoio della capacità di 80
hl in 3 ore e 20 minuti. Calcolare in quanto tempo
verserebbe 60 hl. ???

aa365:traforma le ore in minuti e fai questa semplice proporzione:80:200=60:x.il risultato è 150, quindi 2 ore e mezza.

---------------------Aggiornamento----------------------------

aa297:1680/1322x=x+3000 risolvi l'equazione ed è fatta

JUNIOR87
31-05-12, 11: 35
Chi gentilmente potrebbe spiegarmi la gb41 e la gb45 ora fondo .Grazie in anticipo ragazzi

clenoce
31-05-12, 11: 56
Chi gentilmente potrebbe spiegarmi la gb41 e la gb45 ora fondo .Grazie in anticipo ragazzi

allora ti rispondo al gb45
prima di tutto ti trovi il perimetro del quadrato facendo la radice di 289 = 17 e la moltiplichi per 4 = 68
poi fai un sistema visto che sono isoperimetrici allora risulterà che per il rettangolo
2b+2h = 68
b = (8/9)h

sviluppi il sistema e ti trovi h = 18 e b=12 poi fai la formula dell'area b*h = 288


ecco la gb41
prima di tutto ci troviamo la base e l'altezza del triangolo e calcoliamo l'area
b+h=81
b=(7/2)h

(9/2)h = 81 => h = 18
b=(7/2)18 => b = 63

A = (b*h)/2 = (63*18)/2 = 567

Adesso calcoliamo l'altezza del rombo e l'Area del rombo
h=(4/5)*63= 50,4
A= (4/5)*567 = 453,6
da qui sfruttiamo la formula inversa dell'altezza di un rombo e troviamo il lato
l = A/h = 453,6/50,4 = 9 moltiplichiamo per 4 e si ha il perimetro = 36

Brutale
31-05-12, 12: 38
Chi gentilmente potrebbe spiegarmi la gb41 e la gb45 ora fondo .Grazie in anticipo ragazzi

sto trovando di un lungo pure io con ste AB e GB... maròòòòò!!!

JUNIOR87
31-05-12, 12: 48
allora ti rispondo al gb45
prima di tutto ti trovi il perimetro del quadrato facendo la radice di 289 = 17 e la moltiplichi per 4 = 68
poi fai un sistema visto che sono isoperimetrici allora risulterà che per il rettangolo
2b+2h = 68
b = (8/9)h

sviluppi il sistema e ti trovi h = 18 e b=12 poi fai la formula dell'area b*h = 288


ecco la gb41
prima di tutto ci troviamo la base e l'altezza del triangolo e calcoliamo l'area
b+h=81
b=(7/2)h

(9/2)h = 81 => h = 18
b=(7/2)18 => b = 63

A = (b*h)/2 = (63*18)/2 = 567

Adesso calcoliamo l'altezza del rombo e l'Area del rombo
h=(4/5)*63= 50,4
A= (4/5)*567 = 453,6
da qui sfruttiamo la formula inversa dell'altezza di un rombo e troviamo il lato
l = A/h = 453,6/50,4 = 9 moltiplichiamo per 4 e si ha il perimetro = 36

Ti ringrazio veramente sei stato gentilissimo mi stavo proprio impallando , grazie ancora .

Giovgd
31-05-12, 15: 52
AA00365 Un rubinetto riempie un serbatoio della capacità di 80
hl in 3 ore e 20 minuti. Calcolare in quanto tempo
verserebbe 60 hl. ???

Si ma se stai sempre a chiedere ogni volta, le finisci nel 2020 x_x

Eco
01-06-12, 13: 23
AA00563 Con le cifre 8 - 9 - 0, senza ripeterle, quanti numeri di
2 cifre significativi si possono scrivere?

JUNIOR87
01-06-12, 14: 07
AA00563 Con le cifre 8 - 9 - 0, senza ripeterle, quanti numeri di
2 cifre significativi si possono scrivere?

4 se non erro 89 80 98 90

zioandrea
01-06-12, 14: 47
Ragazzi sapete come si risolvono le proporzioni con 2 incognite? ad esempio AA00591, AA00659

Eco
02-06-12, 11: 36
HELP!!!!!!!!!!!! AB00042 Antonello acquista un notebook al prezzo di € 629.
Versa subito € 250 e si impegna a pagare la differenza
tra 8 mesi. Qual è il tasso percentuale annuo di
interesse se la somma richiesta dal negoziante è di €
397,95?

JUNIOR87
02-06-12, 11: 44
Ragazzi sapete come si risolvono le proporzioni con 2 incognite? ad esempio AA00591, AA00659

2116: x = x: 361 x = 2116 * 361 ( tutto sotto radice quadrata ) x= 46 * 19 = 874

manfreteo
02-06-12, 17: 50
ragà..qualcuno ha fatto le domande con le terne pitagoriche? secondo me una è sbagliata...

JUNIOR87
03-06-12, 08: 53
ragà..qualcuno ha fatto le domande con le terne pitagoriche? secondo me una è sbagliata...

Una era dubbia effettivamente , non ricorso quale però .

zioandrea
03-06-12, 15: 55
come si risolve la GA00248, GA00329?

Giovgd
04-06-12, 18: 29
Un aiutino per Giovanna?? :)

Il legno necessario per costruire 7 tavoli costa 154 euro. Il lavoro per produrne 5 costa 75 euro. Qual è il costo complessivo per produrre 2 tavoli? 74 euro

Qual è il procedimento?

militano
04-06-12, 19: 40
HB 105 ... errata vero? nel 1921 hitler non era al potere... o sbaglio?

Makbet
04-06-12, 19: 45
Un aiutino per Giovanna?? :)

Il legno necessario per costruire 7 tavoli costa 154 euro. Il lavoro per produrne 5 costa 75 euro. Qual è il costo complessivo per produrre 2 tavoli? 74 euro

Qual è il procedimento?

devi dividere 154 per 7 ottenendo così il costo del legno per costruire 1 tavolo.poi devi dividere 75 per 5 ottenendo il costo della manodopera per costruire 1 tavolo.adesso moltiplica per 2 entrambi i risultati e poi sommali,otterrai così 74 cioè il costo di 2 tavoli.

JUNIOR87
04-06-12, 20: 40
HB 105 ... errata vero? nel 1921 hitler non era al potere... o sbaglio?

Errato o no devi imparartela così :-) .

Giovgd
04-06-12, 21: 02
devi dividere 154 per 7 ottenendo così il costo del legno per costruire 1 tavolo.poi devi dividere 75 per 5 ottenendo il costo della manodopera per costruire 1 tavolo.adesso moltiplica per 2 entrambi i risultati e poi sommali,otterrai così 74 cioè il costo di 2 tavoli.

Sei grande ;) thx

lynx
05-06-12, 09: 43
GA00003 Il peso specifico del mercurio è 13,56 kg/dm3. Quanto
pesa un litro di mercurio?
a) 13,56 g. b) 1,356 g. c) 135,6 kg. d) 13,56 kg.....perchè è d la rispota!?!? si deve fare una qualche tipo di proporzione?

Risolto! 1 dm^3 equivale ad un litro! Cose da prima elementare! :)

lynx
05-06-12, 10: 57
GA00056 In una circonferenza avente il diametro lungo 50 dm,
la corda AB dista dal centro 24 dm. Calcolare la
lunghezza della corda.
a) 11 dm. b) 14 dm. c) 8 dm. d) 17 dm.

GA00065 Calcolare la misura del perimetro di un triangolo
rettangolo in cui un cateto misura 6 cm e la cui
superficie misura 24 cm2.
a) 42 cm. b) 48 cm. c) 24 cm. d) 36 cm.

GA00084 In una circonferenza avente il raggio lungo 35 dm, la
corda AB misura 56 dm. Calcolare la distanza del
centro della circonferenza dalla corda.
a) 21 dm. b) 29 dm. c) 19 dm. d) 26 dm.

lynx
06-06-12, 10: 40
Nessuno che mi può aiutare?

militano
06-06-12, 13: 59
occhio raga, la AB 210 è errata...credo...

Makbet
06-06-12, 14: 11
Nessuno che mi può aiutare?

Fatti i disegni.Devi usare il Teorema di Pitagora

Giovgd
06-06-12, 15: 39
Nessuno che mi può aiutare?

Mio personale consiglio e parere: non ci sarà tempo di fare questi esercizi alle prove scritte, è inutile che perdete tempo su questi...

Sweetchuck
06-06-12, 19: 41
Mio personale consiglio e parere: non ci sarà tempo di fare questi esercizi alle prove scritte, è inutile che perdete tempo su questi...

Anche io la penso come te

filippop
06-06-12, 22: 24
estatissimo.per geometria lo dico senza vergogna, mi imparo a memoria le domande di teoria, e vedo di trovare qualche trucco per memorizzare in base ai numeri presenti nella domanda, a quale risposta associarli

mentre matematica mi sto mettendo sotto, e a parte le espressioni lunghissime, che so fare ma che prendono 4 5 minuti l'una, faro tutti gli esercizi di calcoli delle potenze, proporzioni ed economia finanziaria...

chiedo ai ragazzi molto piu preparati se per favore si puo fare 1 schemino con le formule delle % e degli sconti, del capitale ecc.

del tipo

prezzo X. sconto incognito fa si che il prezzo diventi Y...trova la % di sconto
X>Y ergo (x-y)*100 / Y




22220 è l'importo scontato
12% è il tasso di sconto
ci dobbiamo trovare l'importo totale: 12% di sconto vuol dire 100%-12% = 88%
22220 : 88 = X : 100

25250

filippop
07-06-12, 10: 47
ho un dubbio per la aa73.. io ho ragionato così
divido dove posso ergo 21/36 diventa 7/12 poi moltiplico tutto e ottengono 2520/2700 che semplificato diventa 56/60.
ora come faccio a trovare il risultato che chiede nel compito ovvero 14/15? sarebbe banale dire che devo dividere 56/60 così trovo 0.9333 e dividere le 4 possibili risposte fino a che non trovo 0.933..c è un altro modo di trovare le frazioni da numeri interi?senza il periodico d mezzo quindi(quello lo so fare)

clenoce
07-06-12, 10: 55
ho un dubbio per la aa73.. io ho ragionato così
divido dove posso ergo 21/36 diventa 7/10 poi moltiplico tutto e ottengono 2520/2700 che semplificato diventa 56/60.
ora come faccio a trovare il risultato che chiede nel compito ovvero 14/15? sarebbe banale dire che devo dividere 56/60 così trovo 0.9333 e diviene le 4 possibili risposte fino a che non trovo 0.933..c è un altro modo di trovare le frazioni da numeri interi inno con periodico(quello lo so fare)

niente di più facile le moltiplicazioni tra frazioni sono banali si può dividere o in diagonale o nella stessa frazione mi spiego meglio
(18/25)*(20/9)*(21/36) allora iniziamo a lavorare in diagonale tra i primi due 18 e 9 sono divisibili così come 20 e 25 quindi semplificando avremo che (2/5)*(4/1)*(21/36) da qui si nota che 4 e 36 sono divisibili e avremo (2/5)*(1/1)*(21/9) e moltiplicando tutto abbiamo 42/45 dividiamo il tutto per 3 e viene 14/15

filippop
07-06-12, 10: 59
niente di più facile le moltiplicazioni tra frazioni sono banali si può dividere o in diagonale o nella stessa frazione mi spiego meglio
(18/25)*(20/9)*(21/36) allora iniziamo a lavorare in diagonale tra i primi due 18 e 9 sono divisibili così come 20 e 25 quindi semplificando avremo che (2/5)*(4/1)*(21/36) da qui si nota che 4 e 36 sono divisibili e avremo (2/5)*(1/1)*(21/9) e moltiplicando tutto abbiamo 42/45 dividiamo il tutto per 3 e viene 14/15
ecco cosa vuol dire mancare dalle elementari medie per oltre 13anni

clenoce
07-06-12, 11: 01
ahahha non c'entra da quanto manchi ma come te le hanno spiegate le cose alla fine la matematica è come andare in bici basta imparare le nozioni base da piccoli e poi non te le dimentichi più

filippop
07-06-12, 11: 18
un lupo dubbio stavolta natura teorica.nella aa75 chiede quanti denti ha una ruota che fa 60giri al secondo se un altra ruota che ha 80denti, al secondo fa 36 giri. io ho ragionato con 80denti stanno a36 giri come x denti stanno a 60giri,e non mi da.mentre se faccio 36:60=x:80 da giusto.dove sto sbagliando nella mia impostazione?fin ora le proporzioni e come scriverle non mi avevano dato mai problemi

clenoce
07-06-12, 11: 30
un lupo dubbio stavolta natura teorica.nella aa75 chiede quanti denti ha una ruota che fa 60giri al secondo se un altra ruota che ha 80denti, al secondo fa 36 giri. io ho ragionato con 80denti stanno a36 giri come x denti stanno a 60giri,e non mi da.mentre se faccio 36:60=x:80 da giusto.dove sto sbagliando nella mia impostazione?fin ora le proporzioni e come scriverle non mi avevano dato mai problemi

perchè non è proprio un proporzione questa se no più giri dovrebbero equivalere a più denti

filippop
07-06-12, 11: 41
perchè non è proprio un proporzione questa se no più giri dovrebbero equivalere a più denti

quindi che ragionamento si deve fare? riesci a spiegarmi la AA 84??

clenoce
07-06-12, 11: 53
quindi che ragionamento si deve fare? riesci a spiegarmi la AA 84??

Certo allora
le galline sono a hanno una testa e 2 zampe le pecore sono b hanno 1 testa e 4 zampe. Da qui si fa un sistema con due equazioni
a+b = 30
2a+4b = 98 dalla prima si ricava che a= 30-b e l'andiamo a sostituire nella seconda
2(30-b) + 4b = 98 => 60-2b + 4b = 98 => 2b = 38 => b = 19 sostituiamo questa nella prima
a = 30 - 19 = 11 la soluzione è 19 e 11

a e poi per il ragionamento invece di pensare che nella proporzione i giri sono proporzionali ai denti della ruota te pensa che il giro della ruota più grande è proporzionale ai giri della più piccola come i denti della ruota più grande sono in proporzione al denti della più piccola

filippop
07-06-12, 12: 03
grazie.si bisogna entrare nel meccanismo.invece per l esercizio aa 75 che ragionamento o sistema devo fare?

clenoce
07-06-12, 12: 07
credo che tu sei abituato a vedere le proporzioni come X : Y = X1 : Y1 ma la proporzione può essere come nel caso della aa75 X:X1 = Y: Y1 quindi una cosa semplice da fare è che provi una delle due se ti viene bene se no provi l'altra tanto non c'è nessun esercizio dove in entrambe ottieni un numero intero per cui te ne accorgi subito

filippop
07-06-12, 12: 43
credo che tu sei abituato a vedere le proporzioni come X : Y = X1 : Y1 ma la proporzione può essere come nel caso della aa75 X:X1 = Y: Y1 quindi una cosa semplice da fare è che provi una delle due se ti viene bene se no provi l'altra tanto non c'è nessun esercizio dove in entrambe ottieni un numero intero per cui te ne accorgi subito
se però me la metti così a me però verrebbe da scrivere x: 80=60:36 perché 80è x1 e 36 si associa con 80 quindi è y1.ma così non mi da.dovrei stravolgere tutto il mio ragionamento invertendo il numeri

kobranavarro
09-06-12, 09: 55
Ragazzi qualcuno mi spiega la ab 371 , non se sono io rincitrullito oppure e' errata xD

filippop
09-06-12, 11: 43
Ragazzi qualcuno mi spiega la ab 371 , non se sono io rincitrullito oppure e' errata xD
non da nemmeno a me mi esce
-75 /18 =517 /18

mi hai rovinato la mattinata :) perché poi ho dovuto fare per forza gli esercizi di quella pagina e l esercizio della miscela e della vasca non riesco a farli giusti,ho dovuto chiedere a quello che mi da ripetizioni

kobranavarro
09-06-12, 14: 54
non da nemmeno a me mi esce
-75 /18 =517 /18

mi hai rovinato la mattinata :) perché poi ho dovuto fare per forza gli esercizi di quella pagina e l esercizio della miscela e della vasca non riesco a farli giusti,ho dovuto chiedere a quello che mi da ripetizioni
Quello della miscela basta che fai il 60% il 40% e poi sommi, la vasca devi farti il calcolo di quanta acqua scende ogni ora ;)
Per il mio problema ( ab 371) aspetto qualcuno che l'ha fatta e che mi dia conferma che sia errata oppure no

Makbet
09-06-12, 15: 12
Quello della miscela basta che fai il 60% il 40% e poi sommi, la vasca devi farti il calcolo di quanta acqua scende ogni ora ;)
Per il mio problema ( ab 371) aspetto qualcuno che l'ha fatta e che mi dia conferma che sia errata oppure no

ab371 L'ho fatta è giusta

kobranavarro
09-06-12, 16: 47
Me la potresti spiegare?? Visto che ho fatte altre simili e' mi venivano.
qualcuno che ha gia' fatto la ab457 ho un piccolo vuoto di memoria

filippop
10-06-12, 13: 01
Quello della miscela basta che fai il 60% il 40% e poi sommi, la vasca devi farti il calcolo di quanta acqua scende ogni ora ;)
Per il mio problema ( ab 371) aspetto qualcuno che l'ha fatta e che mi dia conferma che sia errata oppure no

si poi ho risolto in pratica devo fare 60:100 = x:6,5, idem per 40, e trovo le percentuali in KG di caffe e orzo, poi moltiplico per i prezzi in euro e infine sommo
anche qui purtroppo il 50% dell esercizio lo fa l'impostazione e la comprensione di come va scritto il sistema..sbagliavo completamente le impostazioni, non capivo che il 60 ed il 40 erano = al 100%, perche li scrivevo come 1/60+1/40=6,5 e da li mi sballavo i calcoli..



quello della vasca invece l'ho risolto, anche li mi incasinavo svolgendo male le operazioni..
ho fatto x=55x60=3300 litri y=65x60=3900 x+y=7200litri ovvero 72hl

1:72=x:216 quindi 3

---------------------Aggiornamento----------------------------


Me la potresti spiegare?? Visto che ho fatte altre simili e' mi venivano.
qualcuno che ha gia' fatto la ab457 ho un piccolo vuoto di memoria

puoi scrivere l esercizio? non ho i quiz sotto mano

kobranavarro
10-06-12, 16: 14
2+4x/(x-2)=[(x+3)/(x+2)]+1
Non ricordo come si fa xD x la ab371 ho risolto sbagliavo a fare i calcoli

vespinopx
10-06-12, 17: 24
puoi spiegarmi come si fa passo passo xD nn ho capito granchè
grazie

clenoce
11-06-12, 10: 16
sul problema della vasca e della miscela vi andate a trovare calcoli troppo complessi la soluzione è più semplice :
Per la vasca ci sono 2 rubinetti che in un minuto versano 55 e 65 litri per cui insieme versano 120 litri la vasca da riempire è di 216 ettolitri cioè 21600 litri basta fare 21600/120 e si trovano i minuti = 180 che equivalgono a 3 ore

Per la miscela sappiamo che ogni kg di miscela è formato da 60% di caffè e 40% di orzo per cui 6.5 di miscela saranno formati da 3,9kg di caffè [(60*6)+30] e da 2,6 kg di orzo [(40*6)+20] ora si moltiplica 3,9*14 = 54,6, e sappiamo quanto si spende di caffè, e 2,6*4,5 = 11,7 e sappiamo quanto si spende di orzo si sommano e si ha il prezzo finale



2+4x/(x-2)=[(x+3)/(x+2)]+1
Non ricordo come si fa xD x la ab371 ho risolto sbagliavo a fare i calcoli

che numero di domanda è

vespinopx
11-06-12, 17: 32
non avete materiale testologico dove trovate i vari argomenti di matematica e geometria? formule ecc ecc

filippop
11-06-12, 22: 01
Signori la ab555 è sbagliata,non solo non da a me e al mio insegnante,ma nemmeno al pc quando la scriviamo sul programma che risolve le espressioni

clenoce
12-06-12, 07: 25
Signori la ab555 è sbagliata,non solo non da a me e al mio insegnante,ma nemmeno al pc quando la scriviamo sul programma che risolve le espressioni

Non offenderti ma dì al tuo insegnante di prendere ripetizioni perchè è giusta la ab 555 allora partiamo dalla teoria x^-1 = (1/x)^1 e una proprietà delle potenze dice che la divisione di potenze con la stessa base è uguale a una potenza che ha per base la stessa base e per esponente la differenza degli esponenti. L'equazione data è
[(9/4)^-2 : (27/8)^-3]: (2/3)^-1 * (-4/9)^3 da qui si può notare che 9 4 27 e 8 si possono scrivere come 2 o 3 elevato a qualcosa per cui avremo
[(3^2/2^2)^-2 : (3^3/2^3)^-3]: (2/3)^-1*-(2^2/3^2)^3 da questa si capisce che come base della potenza abbiamo 2/3 per cui invertiamo le potenze opposte cambiandole di segno e nello stesso tempo moltiplichiamo le potenze del numeratore e del denominatore per la base
[(2^4/3^4) : (2^9/3^9)]: (2/3)^-1 *-(2^6/3^6)

da qui consideriamo prima gli esponenti del due e li sommiamo algebricamente e poi quelli del tre e facciamo la stessa cosa
4-9-(-1)+6 = 4-9+1+6 = 2 esponente del 2
4-9-(-1)+6 = 4-9+1+6 = 2 esponente del 3
per cui avremo -(2^2/3^2) = -4/9

filippop
12-06-12, 08: 39
Non offenderti ma dì al tuo insegnante di prendere ripetizioni perchè è giusta la ab 555 allora partiamo dalla teoria x^-1 = (1/x)^1 e una proprietà delle potenze dice che la divisione di potenze con la stessa base è uguale a una potenza che ha per base la stessa base e per esponente la differenza degli esponenti. L'equazione data è
[(9/4)^-2 : (27/8)^-3]: (2/3)^-1 * (-4/9)^3 da qui si può notare che 9 4 27 e 8 si possono scrivere come 2 o 3 elevato a qualcosa per cui avremo
[(3^2/2^2)^-2 : (3^3/2^3)^-3]: (2/3)^-1*-(2^2/3^2)^3 da questa si capisce che come base della potenza abbiamo 2/3 per cui invertiamo le potenze opposte cambiandole di segno e nello stesso tempo moltiplichiamo le potenze del numeratore e del denominatore per la base
[(2^4/3^4) : (2^9/3^9)]: (2/3)^-1 *-(2^6/3^6)

da qui consideriamo prima gli esponenti del due e li sommiamo algebricamente e poi quelli del tre e facciamo la stessa cosa
4-9-(-1)+6 = 4-9+1+6 = 2 esponente del 2
4-9-(-1)+6 = 4-9+1+6 = 2 esponente del 3
per cui avremo -(2^2/3^2) = -4/9

ok ti dico subito i nostri errori.arrivati alla fine facevam [4-9]-[ -1+ 6] perché quel diviso dopo la ] lo consideravamo per tutto quello che c era non solo per il 2\ 3^ -1

mondomarcio
12-06-12, 08: 50
Un trapezio è equivalente ad un parallelogrammo avente la base e l'altezza lunghe rispettivamente 33 cm e 21 cm. Calcolare la misura della base maggiore del trapezio sapendo che le sue basi sono una 4/5 dell'altra e che l'altezza è 2/3 della base del parallelogrammo.

ovvero gb 275

allora calcolo l'area del parallelogrammo b X h e mi trovo 693, area uguale per tutte e due le figure, l'altezza è 22 essendo i 2/3 di 33, mi calcolo la somma delle basi e viene 63 poi faccio i 4/5 e non mi trovo come mai???

clenoce
12-06-12, 09: 01
Un trapezio è equivalente ad un parallelogrammo avente la base e l'altezza lunghe rispettivamente 33 cm e 21 cm. Calcolare la misura della base maggiore del trapezio sapendo che le sue basi sono una 4/5 dell'altra e che l'altezza è 2/3 della base del parallelogrammo.

ovvero gb 275

allora calcolo l'area del parallelogrammo b X h e mi trovo 693, area uguale per tutte e due le figure, l'altezza è 22 essendo i 2/3 di 33, mi calcolo la somma delle basi e viene 63 poi faccio i 4/5 e non mi trovo come mai???

perchè tu non devi fare i 4/5 di 63 ma fai un sistama a due equazioni in cui sa che la base minore b + la base maggiore B equivale a 63 e b = (4/5)B quindi viene
B+b=63
b=(4/5)*B questa la sostituisci nella prima sommi le B e ottieni che

(9/5)*B = 63 => B=(63*5)/9 = 35

mondomarcio
12-06-12, 09: 12
perchè tu non devi fare i 4/5 di 63 ma fai un sistama a due equazioni in cui sa che la base minore b + la base maggiore B equivale a 63 e b = (4/5)B quindi viene
B+b=63
b=(4/5)*B questa la sostituisci nella prima sommi le B e ottieni che

(9/5)*B = 63 => B=(63*5)/9 = 35

aaaaaaaaaaaaaaa ho capito grazie!!!!!

Calcolare la lunghezza di una circonferenza il cui raggio misura la metà di quello di un'altra circonferenza il cui diametro è lungo 20 cm.

in questo gb 614 la circonferenza non dovrebbe essere 10? perchè l ametà del raggio è 5 la circonferenza 2 pigreco r dovrebbe essere 10 invece stanno altri numeri. non mi dite niente ho iniziato da poco a studiare!

clenoce
12-06-12, 09: 15
aaaaaaaaaaaaaaa ho capito grazie!!!!!

Calcolare la lunghezza di una circonferenza il cui raggio misura la metà di quello di un'altra circonferenza il cui diametro è lungo 20 cm.

in questo gb 614 la circonferenza non dovrebbe essere 10? perchè l ametà del raggio è 5 la circonferenza 2 pigreco r dovrebbe essere 10 invece stanno altri numeri. non mi dite niente ho iniziato da poco a studiare!

pigreco vale 3.14 circa quindi 2*5*3.14 = 31.4

mondomarcio
12-06-12, 09: 27
pigreco vale 3.14 circa quindi 2*5*3.14 = 31.4

a ok questo è il primo che incontro però che lo vuole numerico, ci dovevo pensare non essendoci il pigreco nel risultato grazie mille :-)


e questo Determinare l'area di un rettangolo che ha la base di 50 cm ed il cui perimetro è uguale alla circonferenza di un cerchio la cui superficie misura 784π cm2.

ga152? cioè arrivo sempre fino ad un crto punto poi non so che fare!

clenoce
12-06-12, 09: 47
a ok questo è il primo che incontro però che lo vuole numerico, ci dovevo pensare non essendoci il pigreco nel risultato grazie mille :-)


e questo Determinare l'area di un rettangolo che ha la base di 50 cm ed il cui perimetro è uguale alla circonferenza di un cerchio la cui superficie misura 784π cm2.

ga152? cioè arrivo sempre fino ad un crto punto poi non so che fare!


allora partiamo a calcolare la circonferenza del cerchio conoscendo la superficie

A = r^2*pigreco => r= radice(A) = radice(784) = 28
C = 2*r*3.14 = 56*3.14 = 175,84 ed equivale al perimetro del rettangolo. Il perimetro di un rettangolo si calcola 2b+2h e l'altezza si trova facendo (P-2b)/2
(175,84-100)/2= 37,92
Conoscendo la base e l'altezza si calcola l'area facendo b*h
37.92*50 = 1896

kobranavarro
12-06-12, 09: 58
sul problema della vasca e della miscela vi andate a trovare calcoli troppo complessi la soluzione è più semplice :
Per la vasca ci sono 2 rubinetti che in un minuto versano 55 e 65 litri per cui insieme versano 120 litri la vasca da riempire è di 216 ettolitri cioè 21600 litri basta fare 21600/120 e si trovano i minuti = 180 che equivalgono a 3 ore

Per la miscela sappiamo che ogni kg di miscela è formato da 60% di caffè e 40% di orzo per cui 6.5 di miscela saranno formati da 3,9kg di caffè [(60*6)+30] e da 2,6 kg di orzo [(40*6)+20] ora si moltiplica 3,9*14 = 54,6, e sappiamo quanto si spende di caffè, e 2,6*4,5 = 11,7 e sappiamo quanto si spende di orzo si sommano e si ha il prezzo finale




che numero di domanda è
Ab457

mondomarcio
12-06-12, 10: 02
allora partiamo a calcolare la circonferenza del cerchio conoscendo la superficie

A = r^2*pigreco => r= radice(A) = radice(784) = 28
C = 2*r*3.14 = 56*3.14 = 175,84 ed equivale al perimetro del rettangolo. Il perimetro di un rettangolo si calcola 2b+2h e l'altezza si trova facendo (P-2b)/2
(175,84-100)/2= 37,92
Conoscendo la base e l'altezza si calcola l'area facendo b*h
37.92*50 = 1896

mi dimentico sempre di moltiplicare per 3,14 perchè fino ad ora non ho incontrato esercizi che si moltiplicasse proprio il numero, grazie sempre tanto, stamattina vi sto pressando hiihihh poi c'è questo

Un rettangolo ha la base quadrupla dell'altezza. Se la sua area è 180 cm2, quanto misura il perimetro? (approssimare alla prima cifra decimale).

non mi trovo nemmeno qui



e anche gb 80

Diminuendo di 12 cm la misura della base di un rettangolo otteniamo un quadrato la cui area è di 121 cm2. Calcolare il perimetro del rettangolo iniziale

faccio la radice di 121 ed è 11 mi trovo il lato del quadrato, poi lo sommo a 12 e mi trovo la base ok e l'altro lato!?!?

clenoce
12-06-12, 10: 18
Ab457

in quella raccogli il denominatore e lo moltiplichi al numeratore sviluppi e ti trovi due equazioni di secondo grado sia sopra che sotto semplifichi e trovi il risultato

---------------------Aggiornamento----------------------------


mi dimentico sempre di moltiplicare per 3,14 perchè fino ad ora non ho incontrato esercizi che si moltiplicasse proprio il numero, grazie sempre tanto, stamattina vi sto pressando hiihihh poi c'è questo

Un rettangolo ha la base quadrupla dell'altezza. Se la sua area è 180 cm2, quanto misura il perimetro? (approssimare alla prima cifra decimale).

non mi trovo nemmeno qui



Allora per la prima sai che b*h = 18 e b= 4*h per cui sostituendo quest'ultima in quella di prima hai che 4h^2 = 180 => h^2 = 180/4 => h = radice(45) = 6,70 circa
b = 4*6,70 = 26,8. P = b+b+h+h = 26.8+26.8+6.7+6.7 = 67

---------------------Aggiornamento----------------------------




e anche gb 80

Diminuendo di 12 cm la misura della base di un rettangolo otteniamo un quadrato la cui area è di 121 cm2. Calcolare il perimetro del rettangolo iniziale

faccio la radice di 121 ed è 11 mi trovo il lato del quadrato, poi lo sommo a 12 e mi trovo la base ok e l'altro lato!?!?

allora è semplice se diminuisci di 12 la base e ottieni il quadrato l'altezza è quanto il lato del quadrato

mondomarcio
12-06-12, 10: 21
in quella raccogli il denominatore e lo moltiplichi al numeratore sviluppi e ti trovi due equazioni di secondo grado sia sopra che sotto semplifichi e trovi il risultato

---------------------Aggiornamento----------------------------



Allora per la prima sai che b*h = 18 e b= 4*h per cui sostituendo quest'ultima in quella di prima hai che 4h^2 = 180 => h^2 = 180/4 => h = radice(45) = 6,70 circa
b = 4*6,70 = 26,8. P = b+b+h+h = 26.8+26.8+6.7+6.7 = 67

---------------------Aggiornamento----------------------------



allora è semplice se diminuisci di 12 la base e ottieni il quadrato l'altezza è quanto il lato del quadrato

allora gazie il primo avevo fatto bene il problema era la radice da calcolare a mano in quel momento xdxdxd.

per il secondo sto fuso hiih :-) la matematica non è mai stata il mio forte

clenoce
12-06-12, 10: 24
eee lo so però purtroppo per voi e per fortuna mia la maggior parte del voto lo decideranno le domande di matematica

filippop
12-06-12, 14: 06
eee lo so però purtroppo per voi e per fortuna mia la maggior parte del voto lo decideranno le domande di matematica

Più che altro la matematica ti fa fare il salto di qualità perché sicuramente è più facile fare 30domande giuste di italiano che 18 di matematica(questo è il numerico che troveremo al quiz).però obiettivamente quello che decide il compito è italiano con storia che insieme fann 30+15 domande su 90.diritto e geografia sono 20 in tutto, le altre 25 27 circa sono matematica geometria..

Chiaro poi che se tu sei tra quel 1su 3 che sa tutte le risposte delle materie umanistiche, e oltre a questo pure sa risolvere tutte quelle di matematica,allora arriverài tra i primi e la differenza per te la fa davvero la matematica.

Quello che volevo dire io è che in questo concorso ha più possibilità chi sa tutte le materie umanistiche di chi sa tutta la matematica ma non benissimo italiano per esempio.

mondomarcio
12-06-12, 15: 25
o yes. I due lati consecutivi di un parallelogrammo misurano rispettivamente 24 cm e 15 cm; calcolare la misura dell'altezza relativa al lato minore sapendo che la misura dell'altezza relativa al lato maggiore è 8 cm.

questo come si fa ragazzi?


nenache a questo mi trovo!!

Calcolare il risultato della seguente espressione con le potenze: [(63 · 23 : 43) : (104 : 54 - 7) · 34]2 : (33 · 32)2

e questa??

Data la seguente proporzione 13 : 11 = x : y, calcolare il valore di y sapendo che x - y = 24

se io ho questo numero a1485961 come calcolo la radice a mano? me lo ritrovo in aa 551!


e per finire neanche questa come faccio?? non hano la stessa base neinte come si fa??





Calcolare il risultato della seguente espressione con le potenze: 4 alla 3 · 8 alla 5 · 2 alla 8 : 16 alla 2 ovvero aa122

ab388 non è sbagliata??

filippop
12-06-12, 16: 38
o yes. I due lati consecutivi di un parallelogrammo misurano rispettivamente 24 cm e 15 cm; calcolare la misura dell'altezza relativa al lato minore sapendo che la misura dell'altezza relativa al lato maggiore è 8 cm.

questo come si fa ragazzi?
geometria ti consiglio caldamente di mollarla perche sono meno di matematica gli esercizi al compito, sono piu difficili da ricordare visto che di mezzo ci sono formule geometriche, e alla fine non penso avrai il tempo di risolverli a meno che non sei bravo come gli utenti che ci aiutano in questo topic.concentrati su matematica e su quelle teoriche di geometria, è piu che sufficiente per prendere un 23 al quiz che vuol dire dentro nei diretti.

nenache a questo mi trovo!!

Calcolare il risultato della seguente espressione con le potenze: [(63 · 23 : 43) : (104 : 54 - 7) · 34]2 : (33 · 32)2

che numero è questo esercizio??

e questa??

Data la seguente proporzione 13 : 11 = x : y, calcolare il valore di y sapendo che x - y = 24

allora devi prima di tutto ragionare a 1 incognita, in questo caso y perche vogliono quel valore.quindi x-y=24 si puo scrivere come x-24=y e sostituendo nella proporzione la Y scriviamo

13:11=x:x-24 e si risolve 13*x-24= 11*x ; 13x-312=11x ; 13x-11x = 312 ; 2X = 312 ; x = 312/2 ; x = 156.....torniamo alla X-Y=24 e mettiamo 156-24=Y ovvero 132


se io ho questo numero a1485961 come calcolo la radice a mano? me lo ritrovo in aa 551!
la radice quadrata si risolve cosi, raggruppi i numeri a coppie di 2 partendo da destra quindi hai 1.48.59.61. e cominci
quale numero moltiplicato per se stesso da 1? ovviamente 1..scrivi

1.48.59.61__1
1
-------
0.48
adesso l'1 che è a destra lo devi portare giu moltiplicato per 2 e poi cominci a fare questo ragionamento (1*2)2*2 = numero X
se numero X < di 48 allora farai (1*2)3*3 = numero Y fino a che non trovi il numero che piu si avvicina o combacia con 48

in questo caso

1485961__1
1 (2)2*2=44 ok
048
44
----
0259

scrivi il 2 accanto all 1 e diventa


1485961__12
1 (2)2*2=44
048 (12*2)x*x=Y minore uguale a 259
44
----
0259


gia 12*2 fa 24, quindi mettendo x=1 diventa 241*1 e quindi non puo che essere 1 il numero..se fosse stato X=2 dovevi mettere 242*2, sicuramente > di 259



1485961__121
1 (2)2*2=44 ok
048 241*1
44
----
0259
241

da qui puoi proseguire a farla, ma visto che nei risultati c'è un numero che ha 121 come prime 3 cifre, ti blocchi e metti B :am054


ab388: vi sono 88 animali. galline e asini sono la metà e 1/5 delle faraone e le pecore sono i 5/2 degli asini.calcolare il numero di ogni specie di animali

allora tempo di risoluzione in questo esercizio 10 secondi..faraone = il doppio delle galline + Faraone/5 asini..le galline sono la metà delle faraone (che sono le piu numerose degli 88 animali) quindi nelle risposte ti cerchi il numero di faraone che diviso il numero di galline ti da galline*2 = faraone..la risposta è solo la c perche 40faraone=20*2 galline..e pure faraone/5asini fa 40/5=8asini

adesso...se vuoi possiamo risolverlo con il piu classico dei sistemi, pero quello che la finanza cerca è gente che sappia trovare la via giusta nel minor tempo possibile, se ci mettono le risposte è perche vogliono sia calcoli che deduzioni..in questo caso è proprio palese che era meglio guardare la risposta per vedere subito il risultato esatto

mondomarcio
12-06-12, 16: 48
la radice quadrata si risolve cosi, raggruppi i numeri a coppie di 2 partendo da destra quindi hai 1.48.59.61. e cominci
quale numero moltiplicato per se stesso da 1? ovviamente 1..scrivi

1.48.59.61__1
1
-------
0.48
adesso l'1 che è a destra lo devi portare giu moltiplicato per 2 e poi cominci a fare questo ragionamento (1*2)2*2 = numero X
se numero X < di 48 allora farai (1*2)3*3 = numero Y fino a che non trovi il numero che piu si avvicina o combacia con 48

in questo caso

1485961__1
1 (2)2*2=44 ok
048
44
----
0259

scrivi il 2 accanto all 1 e diventa


1485961__12
1 (2)2*2=44
048 (12*2)x*x=Y minore uguale a 259
44
----
0259


gia 12*2 fa 24, quindi mettendo x=1 diventa 241*1 e quindi non puo che essere 1 il numero..se fosse stato X=2 dovevi mettere 242*2, sicuramente > di 259



1485961__121
1 (2)2*2=44 ok
048 241*1
44
----
0259
241

da qui puoi proseguire a farla, ma visto che nei risultati c'è un numero che ha 121 come prime 3 cifre, ti blocchi e metti B :am054

filippop ti capisco ma avendo finito tutto italiano in 1 giorno avendo fatto aamm e preso 216 e dopo aver finito storia,geografia ed ed cvia con 50 errori(naturalmente cercherò di continuare a migliorare) nel frattempo sto cercando di imparare più cose possibili di matematica per non fare la fine dell'anno scorso.


quello con le potenze non mi ricordo ma nel copia e incolla i secondi numeri sono potenze cioè esponenti!

la radice mi è chiaro ma non tanto filippop non è che hai fb e me lo puoi spiegare meglio oppure qua in privato se vuoi?

filippop
12-06-12, 17: 08
ti spiego la radice quadrata scrivendoti un esercizio cosi ti è piu chiara
tieni presente che in questi quiz, di un numero tipo 522729, gia dopo che ti trovi i 2 numeri della "parte destra" riesci a trovare il risultato senza star li a risolverla tutta

comunque ti risolvo a mano quel numero..
raggruppi i numeri a gruppi di 2 partendo dalla destra (raggruppi non vuol dire separi, lo fai per non incasinarti)

52.27.29..trovare il numero che moltiplicato per se stesso non superi 52...8*8=64 no 7*7=49 OK, 52-49=3, porti giu il 2° gruppo e lo unisci al 3 e diventa 327

52.27.29.----7
49
-3.27


per capire il numero che moltiplicato per se stesso fa 327, prendi quel 7 di 7*7=49. lo porti giu moltiplicato per 2 =14..da questo momento devi fare 14x*x = 327 o inferiore...14x non è 14 *x è proprio la X che si unisce al 14..quindi cominci 141*1 = 141, troppo lontano. 142*2= 284, potrebbe essere questo..143*3 = 429 che è maggiore di 327 quindi il numero è 142*2 e la nostra X è 2.quindi scrivi


52.27.29.----7
49-------(7*2)2*2 ricorda che il 2 in rosso non e da moltiplicare ma da aggiungere
-327
284
--------
-43.29

327-284 da 43, scendi il 29 e hai 4329...abbiamo detto che il numero X era 2 quindi il tutto diventa

52.27.29.----72
49--------(7*2)2*2 ricorda che il 2 in rosso non e da moltiplicare ma da aggiungere
-327---------(72*2)X*X
284
--------
-43.29


stesso giochino 72*2= 144X*X = 1442*2= 2884 lontano---1443*3 = 4329..radice risolta, la X è 3, il risultato finale è 723

Eco
12-06-12, 17: 37
AB00694 Un famoso detto popolare afferma che una ciliegia
tira l'altra; Ivano va oltre, infatti ne assaggia una e,
durante ogni minuto successivo, ne mangia ogni volta
il doppio di quelle mangiate nel minuto precedente.
Quanti minuti impiegherà per mangiare
complessivamente 63 ciliegie?

filippop
12-06-12, 17: 59
AB00694 Un famoso detto popolare afferma che una ciliegia
tira l'altra; Ivano va oltre, infatti ne assaggia una e,
durante ogni minuto successivo, ne mangia ogni volta
il doppio di quelle mangiate nel minuto precedente.
Quanti minuti impiegherà per mangiare
complessivamente 63 ciliegie?

Questo è più difficile da scrivere che e svolgere.allora ne mangia 1,scatta il minuto. Il secondo minuto ne mangia 2.il terzo minuto sono 4,il quarto 8,il quinto 16 il sesto 32 il settimo 64 però ne mangia 63 quindi è ancora al sesto minuto

Eco
12-06-12, 18: 50
Questo è più difficile da scrivere che e svolgere.allora ne mangia 1,scatta il minuto. Il secondo minuto ne mangia 2.il terzo minuto sono 4,il quarto 8,il quinto 16 il sesto 32 il settimo 64 però ne mangia 63 quindi è ancora al sesto minuto

AB00658 Per scoprire l’attuale età di Emanuele si deve prendere
3 volte l’età che avrà tra due anni e sottrarle tre volte
l’età che aveva tre anni fa. Qual è l’età di Emanuele?

zioandrea
12-06-12, 18: 54
GB00336 Un rettangolo ha l’area che misura 500 mm² e
l’altezza è 4/5 della base. Calcolare il perimetro e
la misura della diagonale (approssimare alla seconda cifra decimale).

filippop
12-06-12, 21: 23
AB00658 Per scoprire l’attuale età di Emanuele si deve prendere
3 volte l’età che avrà tra due anni e sottrarle tre volte
l’età che aveva tre anni fa. Qual è l’età di Emanuele?

X=3(x+2)-3(x-3)
X=3x+6-3x+9
x=15

filippop
12-06-12, 22: 38
la ab 332 è proprio la comprensione del testo che fa il 90% dell esercizio.sono riuscito a risolverla con i disegninì

clenoce
13-06-12, 08: 46
Più che altro la matematica ti fa fare il salto di qualità perché sicuramente è più facile fare 30domande giuste di italiano che 18 di matematica(questo è il numerico che troveremo al quiz).però obiettivamente quello che decide il compito è italiano con storia che insieme fann 30+15 domande su 90.diritto e geografia sono 20 in tutto, le altre 25 27 circa sono matematica geometria..

Chiaro poi che se tu sei tra quel 1su 3 che sa tutte le risposte delle materie umanistiche, e oltre a questo pure sa risolvere tutte quelle di matematica,allora arriverài tra i primi e la differenza per te la fa davvero la matematica.

Quello che volevo dire io è che in questo concorso ha più possibilità chi sa tutte le materie umanistiche di chi sa tutta la matematica ma non benissimo italiano per esempio.

Guarda secondo me sia per il tempo a disposizione per studiare sia per la facilità delle materie umanistiche che dalla complessità di calcoli di matematica e geometria fidati che matematica farà la differenza. Il 70% delle persone sta imparando a memoria tutte le risposte cosa che però non puoi fare con mate e geometria perchè devi essere veramente un genio per riuscirci. Io penso che tutto si giochi sulla velocità di svolgere i calcoli negli esercizi di mate perchè più si perde tempo li meno si ha per rispondere alle domande incappando in qualche errore. Quindi un consiglio che vi posso dare anche se sono sulla stessa vostra barca e di esercitarvi a fare i calcoli veloci ma in modo corretto che sembra essere tanto il tempo a disposizione ma se ci si blocca con un'espressione magari per un segno non se ne esce più fuori

---------------------Aggiornamento----------------------------




la radice mi è chiaro ma non tanto filippop non è che hai fb e me lo puoi spiegare meglio oppure qua in privato se vuoi?

Per la radice quadrata c'è un modo ancora più semplice secondo me ora ti faccio un esempio semplice un numero a caso 44100
inizia a scomporlo in fattori (ti faccio tutti i passaggi così capisci)
44100 2
22050 2
11025 3
3675 3
1225 5
245 5
49 7
7 7
1 quindi sappiamo che 44100 = 2^2*3^2*5^2*7^2 mettendo queste potenze sotto radice applichiamo la proprietà delle potenze in cui si può portare fuori un fattore facendo la divisione fra l'esponente della potenza e l'ordine della radice (quadrata cioè 2) e visto che tutte le potenze sono al quadrato 2/2 = 1 resto 0 per cui si porta fuori radice 2^1*3^1*5^1*7^1*radice(2^0*3^0*5^0*7*0) sappiamo che potenze con esponente 0 fa 1 radice di 1 è 1 per cui il risultato è 2*3*5*7 = 210
ti ho fatto un esempio intero ma mettiamo caso tu hai sotto radice (2^2*3^2*5) puoi portare fuori dalla radice solo 2 e 3 quindi avresti 2*3*radice(5) = 6*radice(5) qua vai a ragionamento sai che 2^2 = 4 3^=9 quindi la radice di 5 è un numero più vicino al 2 che al 3 poi fai alcune prove sicuramente è un numero sotto al 2,5 quindi provi con 2,3^2 che viene 5,29 è ancora troppo alto provi con 2,2^2 = 4,84 quindi sai che è circa 2,2.. da qui moltiplichi 2*3*2.2 e il risultato che ne esce sarà più o meno simile a uno dei risultati. sambra difficile ma fai delle prove e vedi che diventa facile

---------------------Aggiornamento----------------------------


GB00336 Un rettangolo ha l’area che misura 500 mm² e
l’altezza è 4/5 della base. Calcolare il perimetro e
la misura della diagonale (approssimare alla seconda cifra decimale).

Allora parti con questo sistema
A= b*h
h= (4/5)*b questa la sostituisci a quella di prima

A= b*(4/5)b => (4/5)b^2 = A => b^2 = (500*5)/4 => b = radice(625) = 25
h = (4*125)/5 = 20

Perimetro = 2b+2h= 50+40 = 90 e già qua sai la risposta se vuoi essere sicuro fai il teorema di pitagora tra 20 e 25 e ti trovi la diagonale

filippop
13-06-12, 10: 49
Ascolta sai suggerire un modo veloce per risolvere questo esercizio

(1-4/5)^5

Perché se lo si svolge esce 1- 1024/78125

clenoce
13-06-12, 10: 53
la ab 332 è proprio la comprensione del testo che fa il 90% dell esercizio.sono riuscito a risolverla con i disegninì

Guarda che non servono disegnini basta una formula cioè x-(3/8)x - [(2/5)*(5/8)]x-(3/4)*200 = 0 sviluppi e trovi la soluzione

---------------------Aggiornamento----------------------------


Ascolta sai suggerire un modo veloce per risolvere questo esercizio

(1-4/5)^5

Perché se lo si svolge esce 1- 1024/78125

prima fai la sottrazione in parentesi e ti viene 1/5 elevato alla 5 viene 1/5^5 che ti devi calcolare per forza a mano ma ci vogliono 5 secondi e poi 5^5 fa 3125

filippop
13-06-12, 11: 18
Guarda che non servono disegnini basta una formula cioè x-(3/8)x - [(2/5)*(5/8)]x-(3/4)*200 = 0 sviluppi e trovi la soluzione

---------------------Aggiornamento----------------------------



prima fai la sottrazione in parentesi e ti viene 1/5 elevato alla 5 viene 1/5^5 che ti devi calcolare per forza a mano ma ci vogliono 5 secondi e poi 5^5 fa 3125

Ok grazie.per il primo esercizio, la mia difficoltà è scrivere il problema in formule matematiche. A quella espressione non ci sarei mai arrivato

tipo MENO I 2/5 DELLA RIMANENTE io so che sono i 2/5 di 5/8 ma che per trovarli li debba scrivere moltiplicandoli tra loro proprio nn lo sapevo

---------------------Aggiornamento----------------------------

Un ultimo esercizio poi non ti stresso si per oggi promesso:)

ab445 quanti sono i multipli di 3 cifre del numero 53.risposta 17.come s risolve?

clenoce
13-06-12, 11: 33
Ok grazie.per il primo esercizio, la mia difficoltà è scrivere il problema in formule matematiche. A quella espressione non ci sarei mai arrivato

tipo MENO I 2/5 DELLA RIMANENTE io so che sono i 2/5 di 5/8 ma che per trovarli li debba scrivere moltiplicandoli tra loro proprio nn lo sapevo

---------------------Aggiornamento----------------------------

Un ultimo esercizio poi non ti stresso si per oggi promesso:)

ab445 quanti sono i multipli di 3 cifre del numero 53.risposta 17.come s risolve?

tranquillo non stressi anzi mi dai una mano così me li ripasso anche io. Comunque per questo problema la formula non la so io vado a ragionamento. so che 20 non possono essere perchè 53*20 = 1060 e analogamente neache 19 perchè viene 1007 per cui sono 18. Però per trovare un multiplo devi praticamente fare la tabellina e ti accorgi che 53*1 = 53 ed è a due cifre per cui sono 17. ora vedo se c'è una formula matematica per evitare di sbagliare nel ragionamento

filippop
13-06-12, 11: 44
tranquillo non stressi anzi mi dai una mano così me li ripasso anche io. Comunque per questo problema la formula non la so io vado a ragionamento. so che 20 non possono essere perchè 53*20 = 1060 e analogamente neache 19 perchè viene 1007 per cui sono 18. Però per trovare un multiplo devi praticamente fare la tabellina e ti accorgi che 53*1 = 53 ed è a due cifre per cui sono 17. ora vedo se c'è una formula matematica per evitare di sbagliare nel ragionamento

Ho capito il ragionamento..nn capivo cosa chiedesse di preciso.ora che ho capito che per multipli intende la tabellina intera è più chiaro

mondomarcio
14-06-12, 11: 16
ma ga 474 per caso è sbagliata!?!?

clenoce
14-06-12, 11: 37
ma ga 474 per caso è sbagliata!?!?

no è giusta fai il teorema di pitagora tra la diagonale e il lato e ottieni 4 [radice(25-9)] e poi ti calcoli il perimetro facendo 3+3+4+4 = 14

militano
14-06-12, 18: 43
ragazzi qualcuno mi aiuta con la aa117? qual è il metodo?

filippop
14-06-12, 20: 20
ragazzi qualcuno mi aiuta con la aa117? qual è il metodo?

Con uno sconto del 12% ha pagato 2220€.quanto avrebbe pagato senza sconto?

Allora 2220€ è il prezzo scontato del 12% ovvero al prezzo intero del 100% si è tolto il 12%.qndi quel 2220 è il prezzo all 88%. Per trovare il prezzo pieno devi fare la proporzione

prezzo scontato sta a percentuale scontata come prezzo pieno sta a percentuale piena


2220:88%=x:100% e ti trovi il risultato al spero pieno


se ti chiedeva il contrario, facevi prezzo pieno per 88 e trovav il prezzo scontato

---------------------Aggiornamento----------------------------

Per fare il togo quando farai acquisti con la ragazza, una cosa costa 150€ ed è scontata del 30%. Fai direttamente 150 * 70 =105 e trovi subito il prezzo.

filippop
15-06-12, 16: 38
AA323 trovare i due numeri che hanno 300 come m.c.m.

ci sono dei trucchi per risolvere questo esercizio in maniera rapida?? perche io so che 300=5*5*3*2*2 pero da qui come faccio a capire che sono 60 e 75 i numeri richiesti?

clenoce
16-06-12, 07: 24
AA323 trovare i due numeri che hanno 300 come m.c.m.

ci sono dei trucchi per risolvere questo esercizio in maniera rapida?? perche io so che 300=5*5*3*2*2 pero da qui come faccio a capire che sono 60 e 75 i numeri richiesti?

allora sapendo la scomposizione in fattori primi del mcm ti devi scomporre i due numeri e vedere che in almeno uno dei due compaia 5^2 3 o 2^2
se vedi tra le risposte nella
A hai 25 = 5^2 e 75= 3*5^2 e ti manca 2^2 e non può essere
B hai 40 = 2^3 * 5 e 60 = 2^2 * 3 * 5 e anche se hai tutti i termini il 2 lo hai alla terza
D hai 15 = 5*3 e 50= 2*5^2 qua ti manca il due elevato alla seconda per cui intuitivamente è C

filippop
16-06-12, 11: 38
allora sapendo la scomposizione in fattori primi del mcm ti devi scomporre i due numeri e vedere che in almeno uno dei due compaia 5^2 3 o 2^2
se vedi tra le risposte nella
A hai 25 = 5^2 e 75= 3*5^2 e ti manca 2^2 e non può essere
B hai 40 = 2^3 * 5 e 60 = 2^2 * 3 * 5 e anche se hai tutti i termini il 2 lo hai alla terza
D hai 15 = 5*3 e 50= 2*5^2 qua ti manca il due elevato alla seconda per cui intuitivamente è C

quindi devo risolvere le risposte per forza.ok

clenoce
16-06-12, 11: 45
quindi devo risolvere le risposte per forza.ok

si ma ci metti poco puoi provare pure a mente se sei bravo

filippop
17-06-12, 19: 35
Non è presente nelle domande state tranquilli però mi è venuto questo dubbio su due tempi verbali
SCORDATELO
SCORDARTELO

il primo penso sia imperativo ma il secondo?

zioandrea
18-06-12, 17: 03
GB00489 Calcolare il perimetro di un triangolo rettangolo isoscele sapendo che ha l’area di 72 cm². (approssimare alla seconda cifra decimale).

clenoce
19-06-12, 08: 08
GB00489 Calcolare il perimetro di un triangolo rettangolo isoscele sapendo che ha l’area di 72 cm². (approssimare alla seconda cifra decimale).

Allora un triangolo rettangolo isoscele ha base e altezza uguali perciò formula inversa dell'area hai che b= h = radice(2*A)= 12

Da qui fai il teorema di pitagora per trovarti l'ipotenusa radice(144+144) = radice(288) che equivale a 3*4*radice(2)= 12*1,41 = 16,92
il perimetro te lo trovi sommando 12+12+16,92 = 40,92 che nelle schede equivale a 40,97 perchè loro hanno calcolato la radice di 2 in ogni suo termine che però fatto a mano ci impieghi troppo tempo

Sessanta
19-06-12, 08: 09
Non è presente nelle domande state tranquilli però mi è venuto questo dubbio su due tempi verbali
SCORDATELO
SCORDARTELO

il primo penso sia imperativo ma il secondo?

Penso sia la prima volta che succede. Abbiamo già difficoltà con i nostri cinquemila quesiti. Ma non hai altro da fare?

zioandrea
19-06-12, 12: 47
grazie mille

---------------------Aggiornamento----------------------------

AB00295 Ad una cena ciascuno dei dodici salamini che si trovano sul tavolo viene suddiviso con dodici tagli. I dodici partecipanti alla cena ricevono lo stesso numero di fette di salamino. Quante fette riceverà ogni commensale? questa se non sbaglio è errata

clenoce
19-06-12, 13: 02
grazie mille

---------------------Aggiornamento----------------------------

AB00295 Ad una cena ciascuno dei dodici salamini che si trovano sul tavolo viene suddiviso con dodici tagli. I dodici partecipanti alla cena ricevono lo stesso numero di fette di salamino. Quante fette riceverà ogni commensale? questa se non sbaglio è errata

sisi anche secondo me perchè 12 salamini in 12 fette = 144 fette divisi per 12 persone fa 12 per cui dovrebbe essere 12

manfreteo
19-06-12, 15: 26
sisi anche secondo me perchè 12 salamini in 12 fette = 144 fette divisi per 12 persone fa 12 per cui dovrebbe essere 12

ho provato a fare 12 tagli..escono 13 fette!

zioandrea
19-06-12, 15: 50
hai ragione non ci avevo pensato!

manfreteo
19-06-12, 18: 18
a volte x rendersi conto basta fare un disegno..ma purtroppo son poche le volte che mi va bene così.. :(

clenoce
21-06-12, 09: 54
AA00145 è sbagliata un qualsiasi numero negativo elevato a un esponente pari da come risultato un numero pari. Chiedo conferma a chi è più fresco di studi rispetto a me

spiderboy
21-06-12, 14: 04
casomai volevi dire: da come risultato un numero positivo!

clenoce
21-06-12, 14: 45
casomai volevi dire: da come risultato un numero positivo!

sisi intendevo quello

davicius
21-06-12, 17: 36
sisi intendevo quello

allora la risposta del quesito è giusto. Un qualsiasi numero elevato ad un numero pari da sempre come risultato un numero positivo, semplicemente perchè "meno x meno fà più"

filippop
23-06-12, 16: 16
Scusate ho tre dubbi
457 527 555 tutte e tre aa

Ecco il testo

Impresa impiega a costruire un muro 15 giorni e 10operai.quanti giorni sarebbero stati se gli operai fossero stati 25?

892000€ è un capitale che impiegato x 6 anni al 6% produce...e deve dare 1213120

Un capitale di 4500€ impiegato x tre quarti dell anno al 10% produce un interesse di x € questa da 337.5

davicius
23-06-12, 19: 22
come si fà l'esercizio AB635 :
in una particolare staffetta una piccola società di atletica decide di far partecipare i suoi atleti secondo questa modalità: il primo atleta percorrerà 50 metri , il secondo 100 , il terzo 150 e cosi' via fino a raggiungere una distanza complessiva di 11550 metri. DI QUANTI ATLETI DISPONE LA SOCIETà SPORTIVA?
IL RISULTATO è 21

clenoce
24-06-12, 07: 24
Scusate ho tre dubbi
457 527 555 tutte e tre aa

Ecco il testo

Impresa impiega a costruire un muro 15 giorni e 10operai.quanti giorni sarebbero stati se gli operai fossero stati 25?

892000€ è un capitale che impiegato x 6 anni al 6% produce...e deve dare 1213120

Un capitale di 4500€ impiegato x tre quarti dell anno al 10% produce un interesse di x € questa da 337.5

457
ti calcoli l'interesse per sei anni del capitale iniziale e poi lo sommi al capitale iniziale così ti trovi il montante cioè capitale+interessi
(892000*6)/100= 53520 => interesse per un anno
53520*6 = 321120 =>interessi per 6 anni
892000+321120 = 1213120 => montante

527
in questa si va ad intuito la proporzione non la si può fare perchè viene un numero con la virgola per cui sapendo che il rapporto tra 10 operai e 25 operai è di 0.4 dobbiamo trovare quei giorni lavorativi che divisi per 15 diano lo stesso rapporto quindi per trovare i giorni lavorativi facciamo 0.4*15 = 6

555
in questa si calcolano gli interessi per l'intero anno al 10% e poi si fanno i 3/4 di quell'interesse perciò:
(4500*10)/100 = 450 => interessi per 12 mesi
(450*3)/4 = 337,5 => interessi per 3/4 di anno

filippop
24-06-12, 10: 17
Si quella della società sportiva interessa pure a me

filippop
24-06-12, 11: 47
Si quella della società sportiva interessa pure a me

So che la soluzione è 50 * (1+ 2 +3 +4 +,,,20 +21) = 11550 però il 21 non so come ricavarnelo

militano
24-06-12, 15: 40
GB 020.....In un parallelogrammo la somma e la differenza delle misure della base e dell’altezza ad essa relativa sono rispettivamente 124 dm e 28 dm. Calcolare l’area

SoldatoneGDF
24-06-12, 18: 36
per oggi la prova d'esame fatta!!! risultato 77 giuste su 90!!! così sono sui 25 trentesimi :) speriamo vada cosi anche a Bari!!!
Adesso tutti a tifare Italia!!!

filippop
25-06-12, 03: 25
per oggi la prova d'esame fatta!!! risultato 77 giuste su 90!!! così sono sui 25 trentesimi :) speriamo vada cosi anche a Bari!!!
Adesso tutti a tifare Italia!!!
te lo auguro..

comunque ho risolto a mio modo la domanda come si fà l'esercizio AB635 :
in una particolare staffetta una piccola società di atletica decide di far partecipare i suoi atleti secondo questa modalità: il primo atleta percorrerà 50 metri , il secondo 100 , il terzo 150 e cosi' via fino a raggiungere una distanza complessiva di 11550 metri. DI QUANTI ATLETI DISPONE LA SOCIETà SPORTIVA?
IL RISULTATO è 21

in pratica ho diviso 11550 per 50 e ho trovato 231. quindi ho fatto 1+2=3 +3=6+4=10 +6=... fino a che non sono arrivato a 210+21=231 ma non penso sia il metodo piu veloce

inoltre facendo 50+50+50..ripetuto 21 volte non mi da assolutamente 11550

Giovgd
28-06-12, 18: 10
Continui impacciamenti


La parola "chi" grammaticalmente può essere un: aggettivo indefinito... -.-

Altrui è un aggettivo indefinito... -.-

Il golfo di Leone: è un insenatura del mare di Barents... -.-

Gli accordi di Plombieres: Cavour e Mazzini ...

lynx
29-06-12, 10: 17
AB00665 Un commerciante vende i 5/7 della merce disponibile
realizzando un guadagno del 12% e successivamente
vende la merce rimasta realizzando un guadagno del
5%. Quale percentuale di guadagno, riferita al costo
totale, realizza complessivamente nelle due vendite?

come si fa!??! xD

AB00414 Un commerciante acquista tre partite di vino; la prima
di 600 l ad 1 euro al litro, la seconda di 450 l a 1,20
euro al litro e la terza di 320 l a 1,30 euro al litro.
Mescola il vino delle tre qualità e rivendendolo
realizza un guadagno di 293,50 euro. A quale prezzo
ha rivenduto ogni litro del miscuglio?

---------------------Aggiornamento----------------------------

AB00418 Quali sono i valori dei termini incogniti della seguente
proporzione complessa? 19 : 4 = x : y; essendo x - y =
45.....

quindi?

lynx
29-06-12, 14: 44
AB00424 Se la somma di 41 numeri interi consecutivi maggiori
di 0 è 2009, il numero più piccolo è:

vi prego almeno un aiutino!